Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
11.03.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.04.2011 [2011/15] |
19.11.2010 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
26.07.2010 | Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
04.06.2010 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
23.04.2010 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
28.04.2009 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
27.03.2009 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
25.03.2009 | Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung | |
06.01.2009 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
25.09.2008 | Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
20.06.2008 | Änderung - benannte Staaten | veröffentlicht am 23.07.2008 [2008/30] |
20.06.2008 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 23.07.2008 [2008/30] |
16.05.2008 | Erster Prüfungsbericht | |
15.05.2008 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
22.04.2008 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
23.11.2007 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 26.12.2007 [2007/52] |
23.11.2007 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 26.12.2007 [2007/52] |
03.10.2007 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
22.09.2007 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
08.11.2006 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
01.11.2006 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
21.07.2006 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
21.06.2006 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |