EP1872493 - VERFAHREN, VORRICHTUNG UND COMPUTERPROGRAMM ZUR BESTIMMUNG DES MOBILSTATIONSEMPFANGS EINES DIENSTTRÄGERS FÜR MULTIMEDIA-BROADCAST/MULTIMEDIA-DIENST (MBMS) [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.08.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.08.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.09.2016 [2016/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Core Wireless Licensing S.à.r.l. 16, avenue Pasteur 2310 Luxembourg / LU | [N/P] |
Frühere [2012/18] | Für alle benannten Staaten Core Wireless Licensing S.à.r.l. 16, avenue Pasteur 2310 Luxembourg / LU | ||
Frühere [2012/02] | Für alle benannten Staaten 2011 Intellectual Property Asset Trust Wells Fargo Delaware Trust Company National Association 919 North Market Street, Suite 1600 Wilmington DE 19801 / US | ||
Frühere [2008/01] | Für alle benannten Staaten Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Erfinder | 01 /
VAITTINEN, Rami Verkaranta 1 A 22 FIN-20660 Littoinen / FI | 02 /
LUNDELL, Antero Rysäkatu 21 B 6 FIN-20900 Turku / FI | [2008/01] | Vertreter | Espatent Oy Kaivokatu 10 D 00100 Helsinki / FI | [2013/40] |
Frühere [2008/01] | Lamberg, Samu Petteri Espatent Oy Kaivokatu 10 A 00100 Helsinki / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06727423.3 | 04.04.2006 | [2008/01] | WO2006IB00783 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050668293P | 04.04.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 668293 P | [2008/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006106409 | Datum: | 12.10.2006 | Sprache: | EN | [2006/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1872493 | Datum: | 02.01.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.10.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 12.10.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.08.2012 | Klassifikation | IPC: | H04H20/00 | [2012/40] | CPC: |
H04H20/57 (EP,KR,US);
H04W4/06 (KR);
H04W76/30 (EP,KR,US);
H04H20/72 (EP,KR,US);
H04H40/18 (EP,KR,US);
H04H60/91 (EP,KR,US);
H04L65/1101 (US);
H04L65/611 (EP,US);
H04W72/30 (EP,KR,US);
Y02D30/70 (EP,KR,US)
(-)
|
Frühere IPC [2008/01] | H04H1/00, H04Q7/38 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/01] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND COMPUTERPROGRAMM ZUR BESTIMMUNG DES MOBILSTATIONSEMPFANGS EINES DIENSTTRÄGERS FÜR MULTIMEDIA-BROADCAST/MULTIMEDIA-DIENST (MBMS) | [2008/01] | Englisch: | A METHOD, APPARATUS AND COMPUTER PROGRAM FOR TERMINATING MOBILE STATION RECEIPT OF MULTIMEDIA BROADCAST/MULTIMEDIA SERVICE (MBMS) SERVICE BEARER | [2008/01] | Französisch: | PROCEDE, APPAREIL ET LOGICIEL DE CONCLUSION DE RECEPTION PAR STATION MOBILE D'UNE PORTEUSE DE SERVICE MBMS | [2008/01] | Eintritt in die regionale Phase | 23.10.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.10.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 23.10.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.10.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Ankündigung der Patenterteilung | 23.10.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/01] | 18.11.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.03.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/36] | 26.04.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2016/36] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.11.2015 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 25.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 10.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2016 | 11   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [A]EP1045559 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]); | [X] - "Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) Architecture and functional description, (Release 6)", 3GPP TS 23.846 6.1.0, (20021231), XP002999192 | [A] - GSM/EDGE RADIO ACCESS NETWORK; MULTIMEDIA BROADCAST MULTICAST SERVICE (MBMS) IN THE GERAN; STAGE 2, (RELEASE 6), 3GPP TS 43.246 V6.2.0, (20050130), XP002999193 | Prüfung | US2004085926 |