EP1867737 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MARTENSITISCHEM NICHTROSTENDEM STAHL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.01.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.01.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 27.02.2013 [2013/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 6-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | [2013/04] |
Frühere [2007/51] | Für alle benannten Staaten SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541-0041 / JP | Erfinder | 01 /
MORI, Nobuyuki, c/o SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD 5-33 Kitahama 4-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 5410041 / JP | [2012/12] |
Frühere [2007/51] | 01 /
MORI, Nobuyuki, c/o SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD 5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 5410041 / JP | Vertreter | Jackson, Martin Peter J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [2012/12] | Jackson, Martin Peter J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Frühere [2007/51] | Jackson, Martin Peter J.A. Kemp & Co., 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06730188.7 | 28.03.2006 | [2007/51] | WO2006JP306240 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050098221 | 30.03.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005098221 | [2007/51] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006106650 | Datum: | 12.10.2006 | Sprache: | JA | [2006/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1867737 | Datum: | 19.12.2007 | Sprache: | EN | [2007/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1867737 | Datum: | 21.03.2012 | Sprache: | EN | [2012/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 12.10.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.03.2009 | Klassifikation | IPC: | C21D6/00, C22C38/00, C22C38/26, C21D9/08, C22C38/18, C22C38/22, C22C38/24 | [2009/18] | CPC: |
C21D6/002 (EP,US);
C21D1/32 (EP,US);
C21D9/08 (EP,US);
C21D9/085 (EP,US);
C22C38/02 (EP,US);
C22C38/04 (EP,US);
|
Frühere IPC [2007/51] | C21D6/00, C22C38/00, C22C38/26 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2008/28] |
Frühere [2007/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MARTENSITISCHEM NICHTROSTENDEM STAHL | [2007/51] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING MARTENSITIC STAINLESS STEEL | [2007/51] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D ACIER INOXYDABLE MARTENSITIQUE | [2007/51] | Eintritt in die regionale Phase | 20.09.2007 | Übersetzung eingereicht | 20.09.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.09.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 20.09.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.09.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.09.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/51] | 08.07.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.01.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.06.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.09.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.10.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.02.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.02.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.07.2009 | Einspruch (Einsprüche) | 02.01.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH04224659 (SUMITOMO METAL IND) [A] 1,5 * abstract *; | [A]EP1099772 (SUMITOMO METAL IND [JP]) [A] 2,3,5 * claims 1-6 *; | [A]JP2003064416 (AICHI STEEL WORKS LTD) [A] 1,5* abstract *; | [DA]WO2004007780 (SUMITOMO METAL IND [JP], et al) [DA] 1-3,5 * claims 1-5 *; | [XA]JP2004285432 (JFE STEEL KK, et al) [X] 1,5 * the whole document * [A] 2,4 |