EP1858440 - VERBESSERTE METALLLEGIERUNGEN FÜR EIN MEDIZINPRODUKT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.11.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.03.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 24.04.2024 [2024/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MiRus LLC 1755 W. Oak Parkway Marietta, GA 30062 / US | [2022/02] |
Frühere [2007/48] | Für alle benannten Staaten Icon Medical Corp. 1414, South Green Road, Suite 309 Cleveland, OH 44121 / US | Erfinder | 01 /
PATEL, Udayan 6508 Deer Hollow Drive San Jose, California 95120 / US | 02 /
FURST, Joseph, G. 4948 Corliss Drive Lyndhurst, Ohio 44124 / US | 03 /
BUCKMAN, Raymond, W., JR. 272 Picture Drive Pittsburgh, Pennsylvania 15236 / US | [2007/48] | Vertreter | Grosse Schumacher Knauer von Hirschhausen Patent- und Rechtsanwälte Schloss Schellenberg - Backhaus Renteilichtung 1 45134 Essen / DE | [2024/17] |
Frühere [2008/31] | Grosse - Schumacher - Knauer - von Hirschhausen Patent- und Rechtsanwälte Frühlingstrasse 43A 45133 Essen / DE | ||
Frühere [2008/30] | Schumacher, Horst, et al Grosse - Schumacher - Knauer - von Hirschhausen Patent- und Rechtsanwälte Frühlingstrasse 43 A 45133 Essen / DE | ||
Frühere [2007/48] | Schumacher, Horst, et al Grosse Bockhorni Schumacher Patent- und Rechtsanwälte Frühlingstrasse 43A 45133 Essen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06733915.0 | 24.01.2006 | [2007/48] | WO2006US02741 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050658226P | 03.03.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 658226 P | US20050694881P | 29.06.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 694881 P | US20050694891P | 29.06.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 694891 P | US20050739688P | 23.11.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 739688 P | [2007/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006096251 | Datum: | 14.09.2006 | Sprache: | EN | [2006/37] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1858440 | Datum: | 28.11.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.09.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1858440 | Datum: | 24.04.2024 | Sprache: | EN | [2024/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 30.04.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.03.2011 | Klassifikation | IPC: | C22C27/00, C22C30/00, C22C27/04, C22F1/18, B22F3/16, B22F5/10, A61P7/02, A61P9/00, A61P35/00, A61P37/06, A61P43/00, // A61F2/91, B22F3/24 | [2023/49] | CPC: |
B22F3/16 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P7/02 (EP);
A61P9/00 (EP);
B22F5/10 (EP,US);
C22C27/00 (EP,US);
C22C27/04 (EP,US);
C22C30/00 (EP,US);
C22F1/18 (EP,US);
A61F2/91 (EP,US);
B22F2003/248 (EP,US);
B22F2998/00 (EP,US);
B22F2998/10 (EP,US);
| C-Set: |
B22F2998/00, B22F5/106 (EP,US);
B22F2998/10, B22F1/09, B22F3/04, B22F3/10, B22F3/20, B22F3/24 (EP,US);
B22F2999/00, B22F3/04, B22F2201/10, B22F2201/01, B22F2201/20 (EP,US);
B22F2999/00, B22F3/10, B22F2201/10, B22F2201/01, B22F2201/20 (US,EP); |
Frühere IPC [2011/13] | A61F2/06, C22C27/00, C22C30/00 | ||
Frühere IPC [2007/48] | A61F2/06 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2024/17] |
Frühere [2007/48] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERTE METALLLEGIERUNGEN FÜR EIN MEDIZINPRODUKT | [2007/48] | Englisch: | IMPROVED METAL ALLOYS FOR MEDICAL DEVICE | [2007/48] | Französisch: | ALLIAGES METALLIQUES AMELIORES POUR DISPOSITIFS MEDICAUX | [2007/48] | Eintritt in die regionale Phase | 02.10.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.10.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 02.10.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.10.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.10.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/48] | 18.01.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.06.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.12.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.07.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.05.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.11.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 21.07.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 30.09.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.12.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.06.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.11.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.03.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.03.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.03.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.06.2013 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 30.09.2020 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 30.09.2020 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.10.2020 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 10.05.2019 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 10.05.2019 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 20.09.2019 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 18.01.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 18.01.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 02.02.2012 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 06.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 06.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 08.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 30.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 30.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 27.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 08.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 12.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 11.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 | 03.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17 | 11.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 18 | 22.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 19 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2013 | 08   M06   Gebühr entrichtet am   24.06.2013 | 31.01.2018 | 13   M06   Gebühr entrichtet am   27.04.2018 | 31.01.2019 | 14   M06   Gebühr entrichtet am   08.04.2019 | 31.01.2020 | 15   M06   Gebühr entrichtet am   12.02.2020 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]SU333209 (HIGH MELTING METALS AND H) [A] 1-18,30-37* the whole document *; | [A]EP0608817 (SANDVIK AB [SE]) [A] 1-18,30-37 * claims 1-10 * * table 2 *; | [XAI]EP0700685 (JAPAN ENERGY CORP [JP]) [X] 1,3-7,10 * claims 1-45 * * tables 2, 4 * [A] 2,8,9,31 [I] 11-18,30,32-37; | [A]EP0756853 (ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEM [US]) [A] 1-18,30-37 * claims 1-20 * * column 3, line 45 - column 9, line 43 *; | [A]EP0875218 (ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEM [US]) [A] 1-18,30-37 * claims 1-29 * * column 4, line 35 - column 12, line 47 *; | [A]WO0141678 (ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEM [US]) [A] 1-18,30-37 * claims 1-20 * * page 3, line 25 - page 10, line 17 *; | [A]WO0145787 (ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEM [US]) [A] 1-18,30-37 * claims 1-25 * * page 7, line 5 - page 15, line 25 *; | [A]US2004000046 (STINSON JONATHAN S [US]) [A] 1-18,30-37 * claims 1-61 * * paragraph [0013] - paragraph [0046] *; | [A]WO2004003240 (SCIMED LIFE SYSTEMS INC [US]) [A] 1-18,30-37 * claims 1-23 * * page 6, line 25 - page 12, line 19 *; | [X]WO2004022122 (SCIMED LIFE SYSTEMS INC [US]) [X] 1-18,30-37 * claims 1-21 * * page 3, line 12 - page 5, line 23 * | Internationale Recherche | [Y]US5252288 (YAMAMOTO SUSUMU [JP], et al); | [Y]US5437744 (CARLEN JAN C [US]); | [Y]US5609629 (FEARNOT NEAL E [US], et al); | [Y]US6253443 (JOHNSON MICHAEL W [US]); | [Y]US6334856 (ALLEN MARK G [US], et al); | [Y]US2004049261 (XU YIXIN [US]); | [Y] - MUELLER, A.J. ET AL., EVALUATION OF OXIDE DISPERSION STRENGTHENED (ODS) MOLYBDENUM AND MOLYBDENUM-RHENIUM ALLOYS B-T-3148, (1999), pages 1 - 18, XP008122954 | [Y] - "Technology status of molybdenum and tungsten alloys", KLOPP, W.D., Space Nuclear Power Systems, (1984), pages 359 - 369, XP008122955 | vom Anmelder | US6206916 | US6436133 | WO2004022122 | US2004093076 | US2004093077 | US20050658226 | US20050694881 | US20050694891 | US20050739688 |