EP1945867 - ABWASSERHEBEPUMPE MIT VERBESSERTEN MERKMALEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.05.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.05.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.06.2015 [2015/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Csorba, Jozsef 6050 Lajosmizse Illyes Gyula u. 27 / HU | [2008/30] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2008/30] | Vertreter | Ronaszéki, Tibor Victor Hugo u. 6-8. 1132 Budapest / HU | [2008/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06744406.7 | 21.06.2006 | [2008/30] | WO2006HU00052 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | HU20050000140U | 21.06.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: H U 0500140 U | [2008/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006136868 | Datum: | 28.12.2006 | Sprache: | EN | [2006/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1945867 | Datum: | 23.07.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.12.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.12.2006 | Klassifikation | IPC: | E03F5/10 | [2008/30] | CPC: |
F04D13/16 (EP);
E03F5/22 (EP);
F04D9/007 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/30] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | 14.01.2008 | HR | 14.01.2008 | MK | 14.01.2008 | RS | 14.01.2008 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ABWASSERHEBEPUMPE MIT VERBESSERTEN MERKMALEN | [2008/30] | Englisch: | WASTEWATER LIFTING PUMP WITH IMPROVED FEATURES | [2008/30] | Französisch: | POMPE DE LEVAGE DES EAUX USEES POSSEDANT DES CARACTERISTIQUES AMELIOREES | [2008/30] | Eintritt in die regionale Phase | 14.01.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.01.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.01.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.01.2007 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 16.01.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.01.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/30] | 06.01.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/23] | 28.01.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2010 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   30.08.2010 | 30.06.2014 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]DE2228305 (SIEMENS AG) [X] 1-10 * figure 1; claim 1 * * page 2, paragraph 4 * * page 1, paragraph 1 - paragraph 2 *; | [X]DE29514402U (ELEKTRA BECKUM AG [DE]) [X] 1-10 * figure 1; claims 1,2 * * page 2, paragraph 2 *; | [X]GB375495 (ALAN GORDON MORRIS) [X] 1-10 * the whole document * |