EP1881036 - BIOLOGISCH ABBAUBARE HARZZUSAMMENSETZUNG UND DARAUS HERGESTELLTER FORMKÖRPER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.02.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.12.2017 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 10.01.2018 [2018/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kaneka Corporation 2-3-18, Nakanoshima Kita-ku Osaka / JP | [2015/16] |
Frühere [2013/12] | Für alle benannten Staaten Kaneka Corporation 2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku Osaka / JP | ||
Frühere [2008/04] | Für alle benannten Staaten Kaneka Corporation 2-4, Nakanoshima 3-chome Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8288 / JP | Erfinder | 01 /
AOYAMA, Taizo, c/o Kaneka Corporation Osaka Plant, 5-1-1, Torikainishi Settsu-shi, Osaka, 566-0072 / JP | 02 /
NAKAMURA, Nobuo, c/o Kaneka Corporation Osaka Plant, 5-1-1, Torikainishi Settsu-shi, Osaka, 566-0072 / JP | 03 /
HASHIMOTO, Yoshihiko, c/o Kaneka Corporation Osaka Plant, 5-1-1, Torikainishi Settsu-shi, Osaka, 566-0072 / JP | 04 /
SUZUKI, Noriyuki, c/o Kaneka Corporation Osaka Plant, 5-1-1, Torikainishi Settsu-shi, Osaka, 566-0072 / JP | [2014/47] |
Frühere [2008/04] | 01 /
AOYAMA, Taizo c/o Kaneka Corporation Osaka Plant, 5-1-1, Torikainishi Settsu-shi, Osaka, 566-0072 / JP | ||
02 /
NAKAMURA, Nobuo c/o Kaneka Corporation Osaka Plant, 5-1-1, Torikainishi Settsu-shi, Osaka, 566-0072 / JP | |||
03 /
HASHIMOTO, Yoshihiko c/o Kaneka Corporation Osaka Plant, 5-1-1, Torikainishi Settsu-shi, Osaka, 566-0072 / JP | |||
04 /
SUZUKI, Noriyuki c/o Kaneka Corporation Osaka Plant, 5-1-1, Torikainishi Settsu-shi, Osaka, 566-0072 / JP | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2015/16] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2008/04] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06746332.3 | 12.05.2006 | [2008/04] | WO2006JP309535 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050141963 | 13.05.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005141963 | JP20050151334 | 24.05.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005151334 | [2008/04] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006121147 | Datum: | 16.11.2006 | Sprache: | JA | [2006/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1881036 | Datum: | 23.01.2008 | Sprache: | EN | [2008/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1881036 | Datum: | 15.04.2015 | Sprache: | EN | [2015/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 16.11.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.07.2013 | Klassifikation | IPC: | C08L67/04, C08L33/06, C08L51/00, C08L101/16 | [2008/04] | CPC: |
C08L51/003 (EP,US);
C08F265/04 (EP,US);
C08F279/02 (EP,US);
C08F283/12 (EP,US);
C08L33/14 (EP,US);
C08L51/04 (EP,US);
C08L67/04 (EP,US);
C08K5/053 (EP,US);
C08K5/20 (EP,US);
| C-Set: |
C08L33/14, C08L2666/02 (EP,US);
C08L51/003, C08L2666/02 (US,EP);
C08L51/003, C08L2666/04 (US,EP);
C08L51/04, C08L2666/02 (US,EP); | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/16] |
Frühere [2008/04] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BIOLOGISCH ABBAUBARE HARZZUSAMMENSETZUNG UND DARAUS HERGESTELLTER FORMKÖRPER | [2008/04] | Englisch: | BIODEGRADABLE RESIN COMPOSITION AND MOLDED ARTICLE PRODUCED FROM THE SAME | [2008/04] | Französisch: | COMPOSITION DE RESINE BIODEGRADABLE ET ARTICLE MOULE PRODUIT A PARTIR DE LADITE COMPOSITION | [2008/04] | Eintritt in die regionale Phase | 15.11.2007 | Übersetzung eingereicht | 15.11.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.11.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 15.11.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.11.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.11.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/04] | 07.03.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.06.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.10.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.03.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.03.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.03.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.03.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 18.01.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.05.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 17.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.05.2006 | AT | 15.04.2015 | BE | 15.04.2015 | BG | 15.04.2015 | CY | 15.04.2015 | CZ | 15.04.2015 | DK | 15.04.2015 | EE | 15.04.2015 | ES | 15.04.2015 | FI | 15.04.2015 | IT | 15.04.2015 | LT | 15.04.2015 | LV | 15.04.2015 | MC | 15.04.2015 | NL | 15.04.2015 | PL | 15.04.2015 | RO | 15.04.2015 | SE | 15.04.2015 | SI | 15.04.2015 | SK | 15.04.2015 | TR | 15.04.2015 | IE | 12.05.2015 | LU | 12.05.2015 | CH | 31.05.2015 | LI | 31.05.2015 | FR | 15.06.2015 | GR | 16.07.2015 | IS | 15.08.2015 | PT | 17.08.2015 | [2018/02] |
Frühere [2017/39] | HU | 12.05.2006 | |
AT | 15.04.2015 | ||
BE | 15.04.2015 | ||
BG | 15.04.2015 | ||
CY | 15.04.2015 | ||
CZ | 15.04.2015 | ||
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SE | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
TR | 15.04.2015 | ||
IE | 12.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
FR | 15.06.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2016/37] | AT | 15.04.2015 | |
BE | 15.04.2015 | ||
CZ | 15.04.2015 | ||
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
IE | 12.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
FR | 15.06.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2016/25] | AT | 15.04.2015 | |
CZ | 15.04.2015 | ||
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
IE | 12.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
FR | 15.06.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 15.04.2015 | |
CZ | 15.04.2015 | ||
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
IE | 12.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2016/20] | AT | 15.04.2015 | |
CZ | 15.04.2015 | ||
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
IE | 12.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2016/10] | AT | 15.04.2015 | |
CZ | 15.04.2015 | ||
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2016/09] | AT | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2016/08] | AT | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2016/07] | AT | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2016/06] | AT | 15.04.2015 | |
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2015/51] | AT | 15.04.2015 | |
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2015/50] | ES | 15.04.2015 | |
FI | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2015/49] | ES | 15.04.2015 | |
FI | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2015/42] | NL | 15.04.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed |