EP1890965 - STRUKTUR, PORÖSER KÖRPER, SENSOR, STRUKTURVERFAHREN UND NACHWEISMETHODE FÜR PROBEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.05.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku Tokyo 146-8501 / JP | [2008/09] | Erfinder | 01 /
MURATA, Yusuke, c/o CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo 146-8501 / JP | [2008/09] | Vertreter | Weser, Thilo, et al Weser & Kollegen Patentanwälte Radeckestrasse 43 81245 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/09] | Weser, Thilo, et al Weser & Kollegen Patentanwälte Radeckestrasse 43 81245 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06747229.0 | 01.06.2006 | [2008/09] | WO2006JP311469 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050166754 | 07.06.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005166754 | [2008/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006132294 | Datum: | 14.12.2006 | Sprache: | EN | [2006/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1890965 | Datum: | 27.02.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.12.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1890965 | Datum: | 21.07.2010 | Sprache: | EN | [2010/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.12.2006 | Klassifikation | IPC: | C01B33/193, C01B37/00, C12Q1/00, G01N33/487 | [2008/09] | CPC: |
C12Q1/004 (EP,US);
C01B33/193 (KR);
C01B37/00 (KR);
C01B37/02 (EP,US);
C12Q1/00 (KR);
G01N33/487 (KR);
Y10T428/24149 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/09] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STRUKTUR, PORÖSER KÖRPER, SENSOR, STRUKTURVERFAHREN UND NACHWEISMETHODE FÜR PROBEN | [2008/09] | Englisch: | STRUCTURE, POROUS BODY, SENSOR, PROCESS OF STRUCTURE AND DETECTING METHOD FOR SPECIMEN | [2008/09] | Französisch: | STRUCTURE, CORPS POREUX, CAPTEUR, PREPARATION DE CETTE STRUCTURE, ET PROCEDE DE DETECTION DE COMPOSANT | [2008/09] | Eintritt in die regionale Phase | 07.01.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.01.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.01.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.01.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/09] | 26.03.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.10.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.02.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.06.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.06.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.04.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 21.07.2010 | BE | 21.07.2010 | CY | 21.07.2010 | CZ | 21.07.2010 | DK | 21.07.2010 | EE | 21.07.2010 | FI | 21.07.2010 | HU | 21.07.2010 | IT | 21.07.2010 | LT | 21.07.2010 | LV | 21.07.2010 | NL | 21.07.2010 | PL | 21.07.2010 | RO | 21.07.2010 | SE | 21.07.2010 | SI | 21.07.2010 | SK | 21.07.2010 | TR | 21.07.2010 | BG | 21.10.2010 | GR | 22.10.2010 | ES | 01.11.2010 | IS | 21.11.2010 | PT | 22.11.2010 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | AT | 21.07.2010 | |
BE | 21.07.2010 | ||
CY | 21.07.2010 | ||
CZ | 21.07.2010 | ||
DK | 21.07.2010 | ||
EE | 21.07.2010 | ||
FI | 21.07.2010 | ||
IT | 21.07.2010 | ||
LT | 21.07.2010 | ||
LV | 21.07.2010 | ||
NL | 21.07.2010 | ||
PL | 21.07.2010 | ||
RO | 21.07.2010 | ||
SE | 21.07.2010 | ||
SI | 21.07.2010 | ||
SK | 21.07.2010 | ||
TR | 21.07.2010 | ||
BG | 21.10.2010 | ||
GR | 22.10.2010 | ||
ES | 01.11.2010 | ||
IS | 21.11.2010 | ||
PT | 22.11.2010 | ||
Frühere [2011/29] | AT | 21.07.2010 | |
BE | 21.07.2010 | ||
CY | 21.07.2010 | ||
CZ | 21.07.2010 | ||
DK | 21.07.2010 | ||
EE | 21.07.2010 | ||
FI | 21.07.2010 | ||
IT | 21.07.2010 | ||
LT | 21.07.2010 | ||
LV | 21.07.2010 | ||
NL | 21.07.2010 | ||
PL | 21.07.2010 | ||
RO | 21.07.2010 | ||
SE | 21.07.2010 | ||
SI | 21.07.2010 | ||
SK | 21.07.2010 | ||
BG | 21.10.2010 | ||
GR | 22.10.2010 | ||
ES | 01.11.2010 | ||
IS | 21.11.2010 | ||
PT | 22.11.2010 | ||
Frühere [2011/23] | AT | 21.07.2010 | |
BE | 21.07.2010 | ||
CY | 21.07.2010 | ||
CZ | 21.07.2010 | ||
DK | 21.07.2010 | ||
EE | 21.07.2010 | ||
FI | 21.07.2010 | ||
LT | 21.07.2010 | ||
LV | 21.07.2010 | ||
NL | 21.07.2010 | ||
PL | 21.07.2010 | ||
SE | 21.07.2010 | ||
SI | 21.07.2010 | ||
SK | 21.07.2010 | ||
BG | 21.10.2010 | ||
GR | 22.10.2010 | ||
IS | 21.11.2010 | ||
PT | 22.11.2010 | ||
Frühere [2011/19] | AT | 21.07.2010 | |
BE | 21.07.2010 | ||
CY | 21.07.2010 | ||
DK | 21.07.2010 | ||
FI | 21.07.2010 | ||
LT | 21.07.2010 | ||
LV | 21.07.2010 | ||
NL | 21.07.2010 | ||
PL | 21.07.2010 | ||
SE | 21.07.2010 | ||
SI | 21.07.2010 | ||
BG | 21.10.2010 | ||
GR | 22.10.2010 | ||
IS | 21.11.2010 | ||
PT | 22.11.2010 | ||
Frühere [2011/18] | AT | 21.07.2010 | |
BE | 21.07.2010 | ||
CY | 21.07.2010 | ||
FI | 21.07.2010 | ||
LT | 21.07.2010 | ||
LV | 21.07.2010 | ||
NL | 21.07.2010 | ||
PL | 21.07.2010 | ||
SE | 21.07.2010 | ||
SI | 21.07.2010 | ||
BG | 21.10.2010 | ||
GR | 22.10.2010 | ||
IS | 21.11.2010 | ||
PT | 22.11.2010 | ||
Frühere [2011/09] | AT | 21.07.2010 | |
LT | 21.07.2010 | ||
NL | 21.07.2010 |