EP1874960 - LASER-MIKRODISSEKTION UND MIKROARRAY-ANALYSE VON BRUSTTUMOREN ZEIGEN MIT ÖSTROGENREZEPTOR VERBUNDENE GENE UND WEGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.03.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.03.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 28.04.2010 [2010/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Veridex, LLC 33 Technology Dr. Warren, NJ 07059 / US | Für alle benannten Staaten Lehnhardt, Susan One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick 08933 / US | Für alle benannten Staaten Yu, Jack 11235 Affinity Court 64 San Diego, Ca 92121 / US | Für alle benannten Staaten Jiang, Yuqiu 7620 Marker Road San Diego, CA 92130 / US | Für alle benannten Staaten Yang, Fei 13067 Sunset Point Place San Diego, CA 92130 / US | [2008/02] | Erfinder | 01 /
YU, Jack 11235 Affinity Court, no. 64 San Diego, CA 92121 / US | 02 /
JIANG, Yuqiu 7620 Marker Road San Diego, CA 92130 / US | 03 /
YANG, Fei 13067 Sunset Point Place San Diego, CA 92130 / US | 04 /
WANG, Yixin 12511 El Camino Real, Unit E San Diego, CA 92130 / US | [2008/02] | Vertreter | Mercer, Christopher Paul Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Frühere [2008/02] | Mercer, Christopher Paul Carpmaels & Ransford 43, Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06749496.3 | 03.04.2006 | [2008/02] | WO2006US13004 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050668005P | 04.04.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 668005 P | [2008/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006108135 | Datum: | 12.10.2006 | Sprache: | EN | [2006/41] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1874960 | Datum: | 09.01.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.10.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 15.10.2009 | Klassifikation | IPC: | C12Q1/68 | [2008/02] | CPC: |
C12Q1/6806 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
A61P37/04 (EP);
C12Q1/6886 (EP,US);
C12Q2600/106 (EP,US);
C12Q2600/112 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/02] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LASER-MIKRODISSEKTION UND MIKROARRAY-ANALYSE VON BRUSTTUMOREN ZEIGEN MIT ÖSTROGENREZEPTOR VERBUNDENE GENE UND WEGE | [2008/02] | Englisch: | LASER MICRODISSECTION AND MICROARRAY ANALYSIS OF BREAST TUMORS REVEAL ESTROGEN RECEPTOR RELATED GENES AND PATHWAYS | [2008/02] | Französisch: | MICRODISSECTION AU LASER ET ANALYSE PAR JEU ORDONNÉ DE MICRO-ÉCHANTILLONS DE TUMEURS DU SEIN REVELANT DES GÈNES ET DES VOIES ASSOCIÉS AU RÉCEPTEUR D'OESTROGÈNE | [2008/02] | Eintritt in die regionale Phase | 05.11.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.11.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 05.11.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.11.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.11.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/02] | 03.11.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/17] | 08.12.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2009 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |