EP1893808 - MEHRLAGIGES PAPIERHANDTUCH MIT ABSORBIERENDEM KERN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.04.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Georgia-Pacific Consumer Products LP 133 Peachtree Street, N.E. Atlanta GA 30303 / US | [2008/10] | Erfinder | 01 /
EDWARDS, Steven, L. 9539 Tri-county Road Fremont, WI 54940 / US | 02 /
SUPER, Guy, H. W6881 Firelane 4 Menasha, WI 54952 / US | 03 /
MCCULLOUGH, Stephen, J. W2260 State Road 23 Mount Calvary, WI 53057 / US | [2008/10] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/23] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2008/10] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06750109.8 | 13.04.2006 | [2008/10] | WO2006US13973 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050673492P | 21.04.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 673492 P | US20060402609P | 12.04.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 402609 P | [2008/12] |
Frühere [2008/10] | US20050673492P | 21.04.2005 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006115817 | Datum: | 02.11.2006 | Sprache: | EN | [2006/44] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1893808 | Datum: | 05.03.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.11.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1893808 | Datum: | 05.06.2013 | Sprache: | EN | [2013/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 08.11.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.08.2011 | Klassifikation | IPC: | B31F1/07, D21H27/30 | [2011/39] | CPC: |
D21H27/30 (EP,US);
B31F1/07 (EP,US);
B31F2201/0743 (EP,US);
B31F2201/0756 (EP,US);
B31F2201/0764 (EP,US);
B31F2201/0766 (EP,US);
B31F2201/0784 (EP,US);
B31F2201/0787 (EP,US);
B31F2201/0789 (EP,US);
|
Frühere IPC [2008/10] | D21H23/24 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MEHRLAGIGES PAPIERHANDTUCH MIT ABSORBIERENDEM KERN | [2008/10] | Englisch: | MULTI-PLY PAPER TOWEL WITH ABSORBENT CORE | [2008/10] | Französisch: | PAPIER HYGIENIQUE A PLIS MULTIPLES COMPRENANT UN NOYAU ABSORBANT | [2008/10] | Eintritt in die regionale Phase | 20.11.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.11.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 20.11.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.11.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.11.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/10] | 22.03.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.08.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.11.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.01.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.04.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.04.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP13150443.3 / EP2581213 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.08.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 06.03.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.04.2006 | AT | 05.06.2013 | BE | 05.06.2013 | CY | 05.06.2013 | CZ | 05.06.2013 | DK | 05.06.2013 | EE | 05.06.2013 | FI | 05.06.2013 | LT | 05.06.2013 | LV | 05.06.2013 | MC | 05.06.2013 | NL | 05.06.2013 | PL | 05.06.2013 | RO | 05.06.2013 | SI | 05.06.2013 | SK | 05.06.2013 | TR | 05.06.2013 | BG | 05.09.2013 | GR | 06.09.2013 | IS | 05.10.2013 | PT | 07.10.2013 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 13.04.2006 | |
AT | 05.06.2013 | ||
BE | 05.06.2013 | ||
CY | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2016/31] | AT | 05.06.2013 | |
BE | 05.06.2013 | ||
CY | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/52] | AT | 05.06.2013 | |
BE | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/21] | AT | 05.06.2013 | |
BE | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/14] | AT | 05.06.2013 | |
BE | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/11] | IT | 13.04.2013 | |
AT | 05.06.2013 | ||
BE | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/10] | AT | 05.06.2013 | |
BE | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/08] | AT | 05.06.2013 | |
BE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/02] | AT | 05.06.2013 | |
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
Frühere [2013/50] | AT | 05.06.2013 | |
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
Frühere [2013/49] | AT | 05.06.2013 | |
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 05.06.2013 | |
LT | 05.06.2013 | ||
Frühere [2013/47] | LT | 05.06.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]WO2004033793 (FORT JAMES CORP [US], et al) [X] 1,7,8,12-16 * page 14, paragraph last - page 16; claims 132-142 * * page 2, paragraph first * * page 6, paragraph last - page 7, paragraph first * [Y] 11 [I] 2-21; | [Y]US2004250969 (LUU PHUONG V [US], et al) [Y] 11 * the whole document * | Internationale Recherche | [X]US5277761 (PHAN DEAN VAN [US], et al); | [Y]US2003021952 (ZINK RONALD JOSEPH [US], et al); | [Y]US2001008180 (ANDERSON RALPH L [US], et al); | [Y]US5137600 (BARNES HAROLD K [US], et al); | [Y]US2004226673 (EDWARDS STEVEN L [US], et al) | vom Anmelder | US7399378 | US6379496 |