EP1883377 - SYNTHETISCHE LASTTRAGENDE COLLAGEN-MINERAL-VERBUNDSTOFFE FÜR WIRBELSÄULENIMPLANTATE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.01.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU, TR | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Warsaw Orthopedic, Inc. 2500 Silveus Crossing Warsaw, IN 46581 / US | [2008/06] | Erfinder | 01 /
MCKAY, William, F. 3870 McElrie Cove Memphis, Tennessee 38133 / US | [2008/06] | Vertreter | O'Connell, Maura, et al FRKelly 27 Clyde Road Dublin D04 F838 / IE | [N/P] |
Frühere [2014/11] | O'Connell, Maura, et al FRKelly 27 Clyde Road Ballsbridge Dublin 4 / IE | ||
Frühere [2008/42] | O'Connell, Maura, et al F. R. Kelly & Co. 27 Clyde Road Ballsbridge Dublin 4 / IE | ||
Frühere [2008/40] | O'Connell, Maura, et al F. R. Kelly & Co. 27 Clyde Road Ballsbridge Dublin 4 / IE | ||
Frühere [2008/33] | Hughes, Andrea Michelle Frank B. Dehn & Co. St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | ||
Frühere [2008/06] | Hughes, Andrea Michelle Frank B. Dehn & Co. St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06750769.9 | 19.04.2006 | [2008/06] | WO2006US14812 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050118082 | 29.04.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 118082 | [2008/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006118803 | Datum: | 09.11.2006 | Sprache: | EN | [2006/45] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1883377 | Datum: | 06.02.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.11.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1883377 | Datum: | 12.03.2014 | Sprache: | EN | [2014/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.07.2007 | Klassifikation | IPC: | A61F2/28, A61F2/30, A61L27/46, A61F2/44 | [2013/41] | CPC: |
A61F2/446 (EP,US);
A61L27/46 (EP,US);
A61F2/28 (EP,US);
A61F2/30965 (EP,US);
A61F2/4465 (EP,US);
A61F2/447 (EP,US);
A61F2002/2817 (EP,US);
A61F2002/30131 (EP,US);
A61F2002/30593 (EP,US);
A61F2002/3082 (EP,US);
A61F2002/30841 (EP,US);
A61F2002/30904 (EP,US);
A61F2230/0013 (EP,US);
A61F2310/00293 (EP,US);
A61F2310/00359 (EP,US);
| C-Set: |
A61L27/46, C08L89/06 (EP,US)
|
Frühere IPC [2008/06] | A61F2/44, A61L27/46 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYNTHETISCHE LASTTRAGENDE COLLAGEN-MINERAL-VERBUNDSTOFFE FÜR WIRBELSÄULENIMPLANTATE | [2008/06] | Englisch: | SYNTHETIC LOADBEARING COLLAGEN-MINERAL COMPOSITES FOR SPINAL IMPLANTS | [2008/06] | Französisch: | COMPOSITES MINERAUX A COLLAGENE PORTEUR SYNTHETIQUE UTILISES POUR DES IMPLANTS VERTEBRAUX, ET LEURS PROCEDES DE FABRICATION | [2008/06] | Eintritt in die regionale Phase | 26.11.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.11.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.11.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.11.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.11.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/06] | 23.10.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.02.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.07.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.02.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.09.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.01.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.01.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP10013694.4 / EP2272470 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 23.10.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 15.12.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 06.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.04.2006 | AT | 12.03.2014 | BE | 12.03.2014 | CY | 12.03.2014 | CZ | 12.03.2014 | DK | 12.03.2014 | EE | 12.03.2014 | FI | 12.03.2014 | LT | 12.03.2014 | LV | 12.03.2014 | MC | 12.03.2014 | NL | 12.03.2014 | PL | 12.03.2014 | RO | 12.03.2014 | SE | 12.03.2014 | SI | 12.03.2014 | SK | 12.03.2014 | TR | 12.03.2014 | IE | 19.04.2014 | LU | 19.04.2014 | CH | 30.04.2014 | LI | 30.04.2014 | BG | 12.06.2014 | GR | 13.06.2014 | IS | 12.07.2014 | PT | 14.07.2014 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 19.04.2006 | |
AT | 12.03.2014 | ||
BE | 12.03.2014 | ||
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
DK | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
MC | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
PL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SE | 12.03.2014 | ||
SI | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
IE | 19.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
GR | 13.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
PT | 14.07.2014 | ||
Frühere [2016/28] | AT | 12.03.2014 | |
BE | 12.03.2014 | ||
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
DK | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
MC | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
PL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SE | 12.03.2014 | ||
SI | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
IE | 19.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
GR | 13.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
PT | 14.07.2014 | ||
Frühere [2015/36] | AT | 12.03.2014 | |
BE | 12.03.2014 | ||
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
DK | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
MC | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
PL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SE | 12.03.2014 | ||
SI | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
IE | 19.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
PT | 14.07.2014 | ||
Frühere [2015/21] | AT | 12.03.2014 | |
BE | 12.03.2014 | ||
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
DK | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
MC | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
PL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SE | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
IE | 19.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
PT | 14.07.2014 | ||
Frühere [2015/08] | AT | 12.03.2014 | |
BE | 12.03.2014 | ||
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
DK | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
MC | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
PL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SE | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
PT | 14.07.2014 | ||
Frühere [2015/02] | AT | 12.03.2014 | |
BE | 12.03.2014 | ||
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
MC | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
PL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SE | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
PT | 14.07.2014 | ||
Frühere [2014/52] | AT | 12.03.2014 | |
BE | 12.03.2014 | ||
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
MC | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
PL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SE | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
Frühere [2014/51] | AT | 12.03.2014 | |
BE | 12.03.2014 | ||
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
PL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SE | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
Frühere [2014/50] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
NL | 12.03.2014 | ||
PL | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SE | 12.03.2014 | ||
SK | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
Frühere [2014/49] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
RO | 12.03.2014 | ||
SE | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
IS | 12.07.2014 | ||
Frühere [2014/48] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
CZ | 12.03.2014 | ||
EE | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
SE | 12.03.2014 | ||
BG | 12.06.2014 | ||
Frühere [2014/46] | BE | 12.03.2014 | |
CY | 12.03.2014 | ||
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
SE | 12.03.2014 | ||
Frühere [2014/41] | CY | 12.03.2014 | |
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
LV | 12.03.2014 | ||
SE | 12.03.2014 | ||
Frühere [2014/37] | CY | 12.03.2014 | |
FI | 12.03.2014 | ||
LT | 12.03.2014 | ||
SE | 12.03.2014 | ||
Frühere [2014/36] | LT | 12.03.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO9640014 (DANEK MEDICAL INC [US]) [Y] 1-41 * page 1, lines 3-7 * * page 3, lines 34-36 * * page 10, line 1 * * page 13, lines 3-32 * * page 14, line 4 * * figure 3 *; | [A]US6270528 (MCKAY WILLIAM F [US]) [A] * figures 4,5,11-13 * * columns 4,6-8 *; | [Y]WO03071991 (DEPUY ACROMED INC [US], et al) [Y] 1-41 * page 3, lines 1-11 * * page 3, line 4 * * page 7 *; | [A]EP1344509 (SDGI HOLDINGS INC [US]) [A] * figures 8,10 * * columns 2,4,6,7 *; | [A]US2003195629 (PAFFORD JOHN [US], et al) [A] * figures 2-4,7,8 * * page 4, paragraphs 83,84,86,89 * * page 6, paragraphs 99-101 * * page 7, paragraphs 110-112 * * page 8, paragraphs 116,118 * * page 10; examples 4,5 * * page 11; example 10 * * page 14; claims 1,14,31-36,49-55 *; | [A]US2004230309 (DIMAURO THOMAS M [US], et al) [A] * pages 4,5,8,14 * * pages 17-19 ** pages 21-23,32 * | vom Anmelder | WO9640014 | WO03071991 |