EP1899908 - EINGEBETTETES MODUL ZUR ECHTZEIT-RISIKOANALYSE UND -BEHANDLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 03.02.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.02.2012 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 07.03.2012 [2012/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SAP Governance Risk and Compliance, Inc 47257 Fremont Boulevard Fremont, CA 94538 / US | [2008/12] | Erfinder | 01 /
STAPLETON, Susan 5871 Crystal Park Circle St. Louis, MO 63128 / US | 02 /
KAKKERA, Srinivasa 39896 Potrero Drive Newark, CA 94560 / US | [2008/12] | Vertreter | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/12] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Strasse 2 81671 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06770915.4 | 22.05.2006 | [2008/12] | WO2006US19862 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050683928P | 23.05.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 683928 P | [2008/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006127676 | Datum: | 30.11.2006 | Sprache: | EN | [2006/48] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1899908 | Datum: | 19.03.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.11.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 22.03.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.06.2010 | Klassifikation | IPC: | G06Q99/00 | [2008/12] | CPC: |
G06F21/604 (EP,US);
G06Q10/00 (EP,US);
G06Q30/018 (EP,US);
H04L63/08 (EP,US);
H04L63/102 (EP,US);
Y04S40/20 (EP);
Y10T156/1028 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/12] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINGEBETTETES MODUL ZUR ECHTZEIT-RISIKOANALYSE UND -BEHANDLUNG | [2008/12] | Englisch: | EMBEDDED MODULE FOR REAL-TIME RISK ANALYSIS AND TREATMENT | [2008/12] | Französisch: | MODULE INTEGRE POUR L'ANALYSE ET LE TRAITEMENT DU RISQUE EN TEMPS REEL | [2008/12] | Eintritt in die regionale Phase | 13.12.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.12.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 13.12.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.12.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.03.2007 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 13.12.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/12] | 17.12.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.03.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.07.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.10.2011 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2012/10] | 28.10.2011 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/10] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.03.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [Y]US2003084053 (GOVRIN DAVID [IL], et al); | [A]US2004015857 (CORNELIUS SHAWN S [US], et al); | [Y]US2004177360 (BEISIEGEL MICHAEL [US], et al); | [A]US6856942 (GARNETT KATRINA [US], et al); | [A]US2005040223 (YIGIT AHMET [US], et al) |