Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US7906171 | Globale Akte | 15.03.2011 | B2 | US2009047444 | 19.02.2009 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102005032711 | 07.07.2005 | WO2006EP63778 | 03.07.2006 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2009500522 | Globale Akte | 08.01.2009 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE102005032711 | 07.07.2005 | WO2006EP63778 | 03.07.2006 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1899499 | Globale Akte | 10.11.2010 | B1 | EP1899499 | 19.03.2008 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102005032711 | 07.07.2005 | WO2006EP63778 | 03.07.2006 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE487809T | 15.11.2010 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102005032711 | 07.07.2005 | WO2006EP63778 | 03.07.2006 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE502006008288D1 | 23.12.2010 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102005032711 | 07.07.2005 | WO2006EP63778 | 03.07.2006 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DK1899499T | 14.02.2011 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | DE102005032711 | 07.07.2005 | WO2006EP63778 | 03.07.2006 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2007006674 | Globale Akte | 18.01.2007 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102005032711 | 07.07.2005 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN101218373 | 09.07.2008 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE102005032711 | 07.07.2005 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE102005032711 | 11.01.2007 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102005032711 | 07.07.2005 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2355429T | 25.03.2011 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | DE102005032711 | 07.07.2005 |