EP1896874 - HOCHFREQUENTES ODER MULTIFREQUENTES WIDERSTANDSMESSGERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2008/11] | HOCHFREQUENZ- ODER MULTIFREQUENZRESISTENTES WERKZEUG | ||
[2013/26] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.07.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.08.2015 [2015/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Halliburton Energy Services, Inc. 10200 Bellaire Boulevard Houston, TX 77072 / US | Für alle benannten Staaten Morys, Marian 835 Tremont Drive Downingtown, PA 19335 / US | Für alle benannten Staaten Knizhnik, Sergei 92 Heritage Lane Exton, PA 19341 / US | Für alle benannten Staaten Gallagher, William Francis, III 16 South Forge Manor Drive Phoenixville, PA 19460 / US | [N/P] |
Frühere [2008/11] | Für alle benannten Staaten Halliburton Energy Services, Inc. 10200 Bellaire Blvd. Houston, TX 77072 / US | ||
Für alle benannten Staaten Morys, Marian 835 Tremont Drive Downingtown, PA 19335 / US | |||
Für alle benannten Staaten Knizhnik, Sergei 92 Heritage Lane Exton, PA 19341 / US | |||
Für alle benannten Staaten Gallagher, William Francis, III 16 South Forge Manor Drive Phoenixville, PA 19460 / US | Erfinder | 01 /
MORYS, Marian 835 Tremont Drive Downingtown, PA 19335 / US | 02 /
KNIZHNIK, Sergei 92 Heritage Lane Exton, PA 19341 / US | 03 /
GALLAGHER, William, Francis, III 16 South Forge Manor Drive Phoenixville, PA 19460 / US | [2008/11] | Vertreter | Jennings, Michael John, et al AA Thornton IP LLP 8th Floor, 125 Old Broad Street London EC2N 1AR / GB | [N/P] |
Frühere [2014/35] | Curtis, Philip Anthony A.A. Thornton & Co. 10 Old Bailey London EC4M 7NG / GB | ||
Frühere [2008/11] | Curtis, Philip Anthony A.A. Thornton & Co. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06785226.9 | 20.06.2006 | [2008/11] | WO2006US24056 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050692301P | 20.06.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 692301 P | [2008/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007002132 | Datum: | 04.01.2007 | Sprache: | EN | [2007/01] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1896874 | Datum: | 12.03.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.01.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1896874 | Datum: | 27.08.2014 | Sprache: | EN | [2014/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 26.04.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.09.2011 | Klassifikation | IPC: | G01R27/08, G01V3/24 | [2011/43] | CPC: |
G01R27/20 (EP,US);
G01V3/24 (EP,US)
|
Frühere IPC [2008/11] | G01V3/00, G01R27/08, G01N27/02 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2008/31] |
Frühere [2008/11] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HOCHFREQUENTES ODER MULTIFREQUENTES WIDERSTANDSMESSGERÄT | [2013/26] | Englisch: | HIGH FREQUENCY OR MULTIFREQUENCY RESISTIVITY TOOL | [2008/11] | Französisch: | OUTIL A RESISTIVITE MULTIFREQUENCE OU HAUTE FREQUENCE | [2008/11] |
Frühere [2008/11] | HOCHFREQUENZ- ODER MULTIFREQUENZRESISTENTES WERKZEUG | Eintritt in die regionale Phase | 17.01.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.01.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 17.01.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.01.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.01.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/11] | 21.01.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 27.02.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 29.03.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.11.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.05.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.06.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.10.2013 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 14.04.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.04.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.04.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.04.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.11.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 28.05.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2008 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   20.08.2008 | 30.06.2009 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   04.09.2009 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]GB2406650 (BAKER HUGHES INC [US]) [X] 1,4-10,13-17 * page 13, line 9 - page 14, line 12 * * page 15, line 14 - line 16 * * page 17, line 13 - page 18, line 6 * * figures 4,5,7,8 * [I] 2,3,11,12; | [X]US6373254 (DION DOMINIQUE [US], et al) [X] 1,9 * column 1, line 65 - line 67 *; | [A]US2002153897 (EVANS MARTIN TOWNLEY [GB], et al) [A] 1-17 * the whole document * | Internationale Recherche | [X]US6809521 (TABAROVSKY LEONTY ABRAHAM [US], et al); | [Y]US5235285 (CLARK BRIAN [US], et al) |