EP1893097 - HALTER FÜR CHIRURGISCHES INSTRUMENT MIT EINGRIFFSTEILEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.07.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Automated Medical Products Corporation 440 Cliff Road Sewaren, NJ 07077 / US | [2008/10] | Erfinder | 01 /
LEES, John 1703 Park Avenue Richmond, Virginia 23220 / US | [2008/10] | Vertreter | Holme Patent A/S Valbygårdsvej 33 2500 Valby / DK | [N/P] |
Frühere [2008/10] | Holme Patent A/S Vesterbrogade 20 1620 Copenhagen V / DK | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06785360.6 | 22.06.2006 | [2008/10] | WO2006US24343 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050165064 | 24.06.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 165064 | [2008/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007002312 | Datum: | 04.01.2007 | Sprache: | EN | [2007/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1893097 | Datum: | 05.03.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.01.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1893097 | Datum: | 08.09.2010 | Sprache: | EN | [2010/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.01.2007 | Klassifikation | IPC: | A61B17/02, A61B19/00 | [2008/10] | CPC: |
A61G13/101 (EP,US);
A61B17/02 (EP,US);
A61B90/50 (EP,US);
F16M11/10 (EP,US);
F16M13/02 (EP,US);
F16M2200/027 (EP,US);
Y10T279/17393 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/10] | Erstreckungsstaaten | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HALTER FÜR CHIRURGISCHES INSTRUMENT MIT EINGRIFFSTEILEN | [2008/10] | Englisch: | SURGICAL TOOL HOLDER WITH ENGAGEMENT PORTIONS | [2008/10] | Französisch: | SUPPORT D OUTIL CHIRURGICAL DOTÉ DE PORTIONS D ENGAGEMENT | [2008/10] | Eintritt in die regionale Phase | 19.12.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.12.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.12.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.12.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/10] | 28.10.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.05.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.09.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.01.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.02.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.06.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.06.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.06.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2010 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   29.07.2010 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 08.09.2010 | BE | 08.09.2010 | CY | 08.09.2010 | CZ | 08.09.2010 | DK | 08.09.2010 | EE | 08.09.2010 | FI | 08.09.2010 | HU | 08.09.2010 | LT | 08.09.2010 | LV | 08.09.2010 | NL | 08.09.2010 | PL | 08.09.2010 | RO | 08.09.2010 | SE | 08.09.2010 | SI | 08.09.2010 | SK | 08.09.2010 | TR | 08.09.2010 | BG | 08.12.2010 | GR | 09.12.2010 | ES | 19.12.2010 | IS | 08.01.2011 | PT | 10.01.2011 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Frühere [2013/42] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Frühere [2011/40] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Frühere [2011/29] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Frühere [2011/23] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
Frühere [2011/18] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
Frühere [2011/09] | AT | 08.09.2010 | |
LT | 08.09.2010 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3339913 (ANDERSON EDGAR L) [A] 1* figures 22,23 *; | [DA]US4796846 (MEIER HANS [CH], et al) [DA] 1 * the whole document *; | [A]US5538215 (HOSEY DAVID P [US]) [A] 1 * column 6, line 64 - column 7, line 5; figures 1,2 *; | [DX]US6315260 (LEES JOHN [US]) [DX] 1-8,11-14 * column 2, line 21 - line 46; figures 1A,1B,2,3 *; | [X]US6598275 (KOLODY TIMOTHY [US], et al) [X] 1-8,11-14 * column 13, line 55 - column 15, line 20; figures 11a-11c * |