EP1897254 - AUTOMATISIERTE LEISTUNGSSTEUERUNG EINER OPTISCHEN VERBINDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.01.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.01.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 18.02.2015 [2015/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Infinera Corporation 1322 Bordeaux Drive Sunnyvale, CA 94089 / US | [2008/11] | Erfinder | 01 /
MITCHELL, Matthew, L. 751 Sweetbay Drive Sunnyvale, CA 94086 / US | 02 /
TAYLOR, Robert, B. 8 Ali Marie Court Windsor Mill, MD 21244 / US | 03 /
SPRAGUE, Edward, E. 25 Roan Place Woodside, CA 94062 / US | [2008/11] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/11] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2008/23] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2008/11] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06785370.5 | 23.06.2006 | [2008/11] | WO2006US24358 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050695521P | 30.06.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 695521 P | [2008/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007005324 | Datum: | 11.01.2007 | Sprache: | EN | [2007/02] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1897254 | Datum: | 12.03.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.01.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1897254 | Datum: | 12.03.2014 | Sprache: | EN | [2014/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 31.05.2007 | Klassifikation | IPC: | H04B10/293, H04B10/296 | [2013/41] | CPC: |
H04B10/296 (EP,US);
H04B10/2935 (EP,US)
|
Frühere IPC [2008/11] | H04B10/17 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2008/30] |
Frühere [2008/11] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUTOMATISIERTE LEISTUNGSSTEUERUNG EINER OPTISCHEN VERBINDUNG | [2008/11] | Englisch: | AUTOMATED OPTICAL LINK POWER CONTROL | [2008/11] | Französisch: | COMMANDE DE PUISSANCE DE LIAISON OPTIQUE AUTOMATISEE | [2008/11] | Eintritt in die regionale Phase | 28.12.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.12.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.12.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.12.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/11] | 31.01.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 10.03.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 13.04.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.10.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.09.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.01.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.01.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.04.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 15.12.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]DE19838788 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1-5,26-28 * column 1, line 49 - line 61 * * column 2, line 31 - line 64 * * figures 2-5 * [I] 6-8; | [A]US2002093729 (GERISH KEVIN S [US], et al) [A] 1,9,19,26* paragraph [0041]; figure 1 *; | [A]US6690505 (YE JUN [US]) [A] 1,9,19,26 * paragraphs [0064] , [0073]; figures 1,10,11 * | vom Anmelder | DE19838788 |