EP1937225 - BESCHICHTETES SUBSTRAT MIT KERATINGEWEBEEIGENSCHAFTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.10.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [2016/49] |
Frühere [2008/27] | Für alle benannten Staaten The Procter and Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | Erfinder | 01 /
BELCHER, William, Randal 2048 S. Belleview Drive Bellbrook, Ohio 45305 / US | 02 /
CLAPP, Mannie, Lee 8407 Patrilla Lane 45249 / US | 03 /
DATTA, Saswati 11636 Plumhill Lane Cincinnati, Ohio 45249 / US | 04 /
EL-NOKALY, Magda 2357 Bedford Avenue Cincinnati, Ohio 45208 / US | 05 /
MURAWSKI, Sandra, Lou 14 Springbok Drive Fairfield, Ohio 45014 / US | 06 /
PAGE, Steven, Hardy 1030 Seldom Seen Drive Lawrenceburg, Indiana 47025 / US | 07 /
PALDEY, Sohini 11651 Norbourne Drive Apt. 201 Cincinnati, Ohio 45240 / US | 08 /
WARNER, Ronald, Ray 7474 Greenfarms Drive Cincinnati, Ohio 45224 / US | 09 /
WARREN, Raphael 6715 West Farmacres Drive Cincinnati, Ohio 45237 / US | [2008/27] | Vertreter | Engisch, Gautier NV Procter & Gamble Services Company SA IP Patent Department Temselaan 100 1853 Strombeek-Bever / BE | [2016/49] |
Frühere [2013/11] | Engisch, Gautier NV Procter & Gamble Services Company SA IP Patent Department Temselaan 100 1853 Strombeek-Bever / BE | ||
Frühere [2012/12] | Simpson, Kirsty Mairi Procter & Gamble Technical Centres Limited Patent Department Whitehall Lane Egham, Surrey TW20 9NW / GB | ||
Frühere [2009/50] | Wilding, Richard Alan Procter & Gamble Technical Centre Ltd Rusham Park Whitehall Lane Egham, Surrey TW20 9NW / GB | ||
Frühere [2008/27] | Wilding, Richard Alan Procter & Gamble Technical Centres Limited Patent Department Rusham Park Whitehall Lane Egham, Surrey TW20 9NW / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06789663.9 | 10.08.2006 | [2008/27] | WO2006US31204 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050707583P | 12.08.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 707583 P | [2008/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007021844 | Datum: | 22.02.2007 | Sprache: | EN | [2007/08] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1937225 | Datum: | 02.07.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.02.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1937225 | Datum: | 07.12.2016 | Sprache: | EN | [2016/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 04.10.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.01.2012 | Klassifikation | IPC: | C08J7/00, A61K9/70 | [2012/08] | CPC: |
C08J7/065 (EP,US);
A61L27/28 (EP,US);
A61L27/50 (EP,US);
B82Y30/00 (EP,US);
A61L2400/18 (EP,US);
C08J2375/04 (EP,US);
Y10T428/24479 (EP,US);
Y10T428/24802 (EP,US);
Y10T428/26 (EP,US);
|
Frühere IPC [2008/27] | A61K9/70 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/49] |
Frühere [2008/27] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BESCHICHTETES SUBSTRAT MIT KERATINGEWEBEEIGENSCHAFTEN | [2008/27] | Englisch: | COATED SUBSTRATE WITH PROPERTIES OF KERATINOUS TISSUE | [2008/27] | Französisch: | SUBSTRAT REVÊTU DES PROPRIÉTÉS D'UN TISSU KÉRATINIQUE | [2008/27] | Eintritt in die regionale Phase | 16.01.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.04.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 16.01.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.01.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.01.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/27] | 26.09.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 26.10.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.08.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.12.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.07.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.10.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.10.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.10.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.08.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 08.09.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/46] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 26.10.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 26.10.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 06.03.2013 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Recherchengebühr nicht entrichtet wurde | 23.04.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 23.04.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 28.05.2008 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 07.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 07.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 07.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 05.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.08.2006 | AT | 07.12.2016 | BE | 07.12.2016 | CY | 07.12.2016 | CZ | 07.12.2016 | DK | 07.12.2016 | EE | 07.12.2016 | ES | 07.12.2016 | FI | 07.12.2016 | IT | 07.12.2016 | LT | 07.12.2016 | LV | 07.12.2016 | MC | 07.12.2016 | NL | 07.12.2016 | PL | 07.12.2016 | RO | 07.12.2016 | SE | 07.12.2016 | SI | 07.12.2016 | SK | 07.12.2016 | TR | 07.12.2016 | BG | 07.03.2017 | GR | 08.03.2017 | IS | 07.04.2017 | PT | 07.04.2017 | IE | 10.08.2017 | LU | 10.08.2017 | CH | 31.08.2017 | LI | 31.08.2017 | [2020/15] |
Frühere [2019/46] | HU | 10.08.2006 | |
AT | 07.12.2016 | ||
BE | 07.12.2016 | ||
CY | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
IE | 10.08.2017 | ||
LU | 10.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 10.08.2006 | |
AT | 07.12.2016 | ||
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
IE | 10.08.2017 | ||
LU | 10.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/34] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
IE | 10.08.2017 | ||
LU | 10.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/18] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
Frühere [2017/52] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
Frühere [2017/35] | CZ | 07.12.2016 | |
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
Frühere [2017/31] | ES | 07.12.2016 | |
FI | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
Frühere [2017/28] | ES | 07.12.2016 | |
FI | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
Frühere [2017/12] | LV | 07.12.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5727567 (CARNABY ANN J [US], et al) [X] 1-13* figures 1-4; claims 1-3,6,9,10 *; | [X]US5804318 (PINCHUK LEONARD [US], et al) [X] 1-13 * figures 1-4; examples 1-9; claims 1-3,8,9 *; | [X]US2004191504 (STEVENSON JANICE P [US], et al) [X] 1-13 * examples 1-8,10; claims 1-7,16-18 *; | [XP]EP1586674 (TNO [NL], et al) [XP] 1-13 * figures 2-5; example 1; claims 1,15,16,23,24 * | Internationale Recherche | [X]US5727567 (CARNABY ANN J [US], et al) | vom Anmelder | - FOWKES, F. M., INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY, (1964), vol. 56, no. 12, page 40 |