EP1938451 - EINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR VERSTÄRKUNG GEPULSTER HF-SIGNALE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 04.09.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.09.2020 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 07.10.2020 [2020/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten THALES 45 Rue de Villiers 92200 Neuilly sur Seine / FR | [2008/27] | Erfinder | 01 /
LETEMPLIER, Alain 9, Résidence du Rocher F-53100 Mayenne / FR | [2008/27] | Vertreter | Dudouit, Isabelle Marks & Clerk France Conseils en Propriété Industrielle Immeuble " Visium " 22, Avenue Aristide Briand 94117 Arcueil Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2008/33] | Dudouit, Isabelle Marks & Clerk France 31-33 Avenue Aristide Briand 94117 Arcueil Cedex / FR | ||
Frühere [2008/27] | Dudouit, Isabelle MARKS & CLERK France Conseil en Propriété Industrielle 31-33 Avenue Aristide Briand 94117 Arcueil Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06793081.8 | 30.08.2006 | [2008/27] | WO2006EP65837 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20050008876 | 30.08.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0508876 | [2008/27] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007025995 | Datum: | 08.03.2007 | Sprache: | FR | [2007/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1938451 | Datum: | 02.07.2008 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 08.03.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.03.2007 | Klassifikation | IPC: | H03F1/02, H03F3/193 | [2008/27] | CPC: |
H03F3/72 (EP,US);
H03F1/025 (EP,US);
H03F3/189 (EP,US);
H03F3/1935 (EP,US);
H03F2200/451 (EP,US);
H03F2200/504 (EP,US);
H03F2200/507 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR VERSTÄRKUNG GEPULSTER HF-SIGNALE | [2008/27] | Englisch: | DEVICE AND METHOD FOR AMPLIFYING PULSED RF SIGNALS | [2008/27] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCEDE POUR AMPLIFIER DES SIGNAUX RF IMPULSIONNELS | [2008/27] | Eintritt in die regionale Phase | 19.03.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.03.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.03.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.07.2007 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 19.03.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/27] | 07.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.03.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.10.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 07.01.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.05.2020 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 17.06.2020 geplant war | 20.05.2020 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2020/41] | 30.05.2020 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/41] | 17.06.2020 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.11.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 07.01.2019 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.01.2019 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 25.01.2019 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 10.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 11.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 14.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 10.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 15.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5155492 (HOPWOOD FRANCIS W [US], et al) [X] 1-6 * column 3, line 34 - column 7, line 17; figure 3 *; | [X]US6107880 (SHAW MICHAEL JOSEPH [US]) [X] 1-6 * column 2, line 48 - column 4, line 14; figure 2 *; | [A]US5892403 (BRANDT PER-OLOF [SE]) [A] 1-6 * column 4, line 41 - column 7, line 36; figures 3-5 * | Prüfung | JP2003243948 | EP1538743 | JPH02268008 | vom Anmelder | US6573796 | US5155492 |