EP2018206 - VERBAND ZUR MEDIZINISCHEN ANWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.08.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.10.2017 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 29.11.2017 [2017/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Else-Kroener-Straße 1 61352 Bad Homburg / DE | [2011/50] |
Frühere [2009/05] | Für alle benannten Staaten Gambro Lundia AB no. 16, Magistratsvagen 22010 Lund / SE | Erfinder | 01 /
TAMBOURGI, Christina No. 206, Grande Rue Oullins 69600 / FR | 02 /
BERNARD, Pascal No. 78, Chemin Du Petit Bois 69130 Ecully / FR | 03 /
GOBY, Jean Michel No. 5, Impasse Du Sans Souci 21800 Sennecey Les Dijon / FR | [2009/05] | Vertreter | Laufhütte, Dieter, et al Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 23 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/41] | Laufhütte, Dieter, et al Lorenz-Seidler-Gossel Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | ||
Frühere [2011/50] | Laufhütte, Dieter, et al Lorenz-Seidler-Gossel Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | ||
Frühere [2009/19] | Ponzellini, Gianmarco, et al Gambro Legal and Intellectual Property Dept. P.O. Box 98 41037 Mirandola / IT | ||
Frühere [2009/05] | Guéry-Jacques, Géraldine Gambro Legal & Intellectual Property Dept. P.O. Box 98 41037 Mirandola / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06795378.6 | 30.08.2006 | [2009/05] | WO2006IB02375 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20060004221 | 12.05.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0604221 | [2009/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007132288 | Datum: | 22.11.2007 | Sprache: | EN | [2007/47] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2018206 | Datum: | 28.01.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.11.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2018206 | Datum: | 08.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.11.2007 | Klassifikation | IPC: | A61M25/02 | [2009/05] | CPC: |
A61M25/02 (EP,US);
A61F13/00 (KR);
A61F13/02 (KR);
A61F15/00 (KR);
A61M2025/0246 (EP,US);
A61M2025/0266 (EP,US);
A61M2025/0273 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/05] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBAND ZUR MEDIZINISCHEN ANWENDUNG | [2009/05] | Englisch: | MEDICAL-USE BANDAGE | [2009/05] | Französisch: | BANDAGE A USAGE MEDICAL | [2009/05] | Eintritt in die regionale Phase | 04.11.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.11.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.11.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.11.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.11.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/05] | 19.03.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.04.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.06.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.08.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.08.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.08.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.03.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 09.07.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 26.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Dingliche Rechte oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen | ID: | 01 | Für: | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR | Datum: | 20.10.2008 | [2012/10] |
Frühere [2009/25] | ID: | 01 | |
Für: | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR | ||
Datum: | 04.05.2009 | ||
[2012/10] | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.08.2006 | AT | 08.10.2014 | BE | 08.10.2014 | BG | 08.10.2014 | CY | 08.10.2014 | CZ | 08.10.2014 | EE | 08.10.2014 | LT | 08.10.2014 | LV | 08.10.2014 | MC | 08.10.2014 | NL | 08.10.2014 | PL | 08.10.2014 | RO | 08.10.2014 | SI | 08.10.2014 | SK | 08.10.2014 | TR | 08.10.2014 | GR | 09.01.2015 | IS | 08.02.2015 | PT | 09.02.2015 | [2017/46] |
Frühere [2017/39] | HU | 30.08.2006 | |
AT | 08.10.2014 | ||
BG | 08.10.2014 | ||
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
MC | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SI | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
TR | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Frühere [2016/18] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
MC | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SI | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Frühere [2016/12] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SI | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Frühere [2015/37] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Frühere [2015/36] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Frühere [2015/35] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Frühere [2015/26] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Frühere [2015/25] | AT | 08.10.2014 | |
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Frühere [2015/24] | LT | 08.10.2014 | |
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Frühere [2015/23] | LT | 08.10.2014 | |
NL | 08.10.2014 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Frühere [2015/22] | LT | 08.10.2014 | |
NL | 08.10.2014 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Frühere [2015/20] | LT | 08.10.2014 | |
NL | 08.10.2014 | ||
Frühere [2015/16] | NL | 08.10.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US6267115 (MARSHEL FLORINE [US]) [X] 1,13-17,22 * column 4, line 6 - column 5, line 45; figure - *; | [X]WO9721459 (NIKOMED APS [DK], et al) [X] 1,13-18,22 * page 16, line 37 - page 19, line 20; figure - *; | [A]US5885254 (MATYAS MELANIE E [US]) [A] 1-3 * abstract *; | [DA]WO9300788 (NIKOMED APS [DK]) [DA] 1-3 * abstract * |