EP1917683 - STROMHALBLEITERVORRICHTUNG MIT VERBUNDENEN GATE-GRÄBEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 01.12.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.12.2017 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 03.01.2018 [2018/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Infineon Technologies Americas Corp. 101 N. Sepulveda Boulevard El Segundo, CA 90245 / US | [2017/03] |
Frühere [2008/19] | Für alle benannten Staaten INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION 233 Kansas Street El Segundo, CA 90245 / US | Erfinder | 01 /
MA, Ling 941 West Carson Street 310 Torrance, California 90502 / US | 02 /
AMALI, Adam I. 4766 West 134th Street, Apt. 4 Hawthorne, California 90250 / US | 03 /
TURNER, Russell 1 Trelawny Close, Castle Oak, Usk Monmouthshire, South Wales NP15 1SP / GB | [2008/19] | Vertreter | Dr. Weitzel & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB Friedenstrasse 10 89522 Heidenheim / DE | [N/P] |
Frühere [2010/20] | Weitzel, Wolfgang, et al Dr. Weitzel & Partner Patent- und Rechtsanwälte Friedenstrasse 10 89522 Heidenheim / DE | ||
Frühere [2008/19] | Feldkamp, Rainer, et al Garmischer Strasse 4 80339 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06801678.1 | 16.08.2006 | [2008/19] | WO2006US32060 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050709020P | 17.08.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 709020 P | US20060504740 | 15.08.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 504740 | [2008/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007022316 | Datum: | 22.02.2007 | Sprache: | EN | [2007/08] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1917683 | Datum: | 07.05.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.02.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 12.07.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.10.2008 | Klassifikation | IPC: | H01L29/78, H01L29/423, // H01L29/40, H01L29/417, H01L29/739 | [2008/45] | CPC: |
H01L29/7813 (EP,US);
H01L29/4238 (EP);
H01L29/7811 (EP,US);
H01L29/407 (EP);
H01L29/41766 (EP);
H01L29/4236 (EP);
|
Frühere IPC [2008/19] | H01L29/66 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STROMHALBLEITERVORRICHTUNG MIT VERBUNDENEN GATE-GRÄBEN | [2008/19] | Englisch: | POWER SEMICONDUCTOR DEVICE WITH INTERCONNECTED GATE TRENCHES | [2008/19] | Französisch: | DISPOSITIF SEMI-CONDUCTEUR DE PUISSANCE COMPRENANT DES TRANCHEES DE GRILLE INTERCONNECTEES | [2008/19] | Eintritt in die regionale Phase | 17.03.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.03.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 17.03.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.03.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.03.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/19] | 11.11.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.11.2010 | Aufforderung, Auskünfte über den Stand der Technik zur Verfügung zu stellen | 18.03.2011 | Erwiderung auf die Aufforderung, Auskünfte über den Stand der Technik zur Verfügung zu stellen | 20.12.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.11.2017 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2018/01] | 24.11.2017 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 15.12.2017 geplant war | 15.12.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.12.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 22.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 22.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH01192174 (HITACHI LTD) [A] 1,9 * abstract *; | [X]WO0042665 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE], et al) [X] 1-10 * page 7, line 3 from bottom - page 9, line 25; figure 1 * * page 10, last line - page 16, line 4; figures 4A-4D * * page 17, line 10 - page 18, line 18; figures 6, 7 *; | [A]US6309929 (HSU CHIH-WEI [TW], et al) [A] 1,3* column 5, line 35 - column 6, line 47; figures 6-9 *; | [X]EP1351313 (SILICONIX INC [US]) [X] 1-10 * paragraph [0022] - paragraph [0024]; figure 9 * * paragraph [0031]; figures 16A-16C * * paragraph [0036] - paragraph [0055]; figures 20A-20F,21A-21I * * paragraph [0091] - paragraph [0095]; figures 25A-25F * | Internationale Recherche | [X]US6833583 ; | [Y]US6838735 ; | [Y]US6580123 ; | [A]US2003127702 ; | [A]US5430315 | Prüfung | JPH10214968 | US2004173844 |