EP2004003 - EINWEGDUFTKAMMER FÜR OHRRINGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.07.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.07.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.08.2011 [2011/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Robbins-Sullivan, Kathryn S. 2650 Mission Street Suite 209 San Marino CA 91108 / US | [2008/52] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2008/52] | Vertreter | Lunt, Mark George Francis HGF Limited Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | [N/P] |
Frühere [2008/52] | Lunt, Mark George Francis Harrison Goddard Foote Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06801932.2 | 18.08.2006 | [2008/52] | WO2006US32467 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060328598 | 11.01.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 328598 | [2008/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007081405 | Datum: | 19.07.2007 | Sprache: | EN | [2007/29] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2004003 | Datum: | 24.12.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.07.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 11.10.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.07.2009 | Klassifikation | IPC: | A44C15/00, A44C7/00 | [2009/34] | CPC: |
A61L9/12 (EP,US);
A44C15/002 (EP,US);
A44C7/00 (EP,US);
A61L9/042 (EP,US)
|
Frühere IPC [2008/52] | A44C13/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/52] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINWEGDUFTKAMMER FÜR OHRRINGE | [2008/52] | Englisch: | DISPOSABLE PIERCED EARRING FRAGRANCE CHAMBER | [2008/52] | Französisch: | CHAMBRE JETABLE À PARFUM SUR BOUCLE POUR OREILLE PERCÉE | [2008/52] | Eintritt in die regionale Phase | 24.10.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.10.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 24.10.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.10.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.10.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.10.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/52] | 02.12.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.03.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.10.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.02.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/34] | 31.03.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2011/34] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.12.2009 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Recherchengebühr nicht entrichtet wurde | 24.10.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.10.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 12.11.2008 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde | 24.10.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.10.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 12.11.2008 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 24.10.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.10.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 12.11.2008 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden TR, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NL, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 24.10.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.10.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 12.11.2008 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2008 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [Y]US2003061831 (TSUTSUMI YOJI [JP]); | [Y]US5031419 (GELMAN EMANUEL [US]) | vom Anmelder | US4159631 | US4353370 | US4452052 | US6662596 | US152197 |