EP1946476 - MOBILE DRAHTLOSE KOMMUNIKATIONSEINRICHTUNG MIT SOFTWAREINSTALLATIONS- UND VERIFIKATIONSMERKMALEN UND DIESBEZÜGLICHE VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 23.10.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.10.2009 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 25.11.2009 [2009/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Harris Corporation 1025 W. Nasa Boulevard MS A-11l Melbourne FL 32919 / US | [2008/30] | Erfinder | 01 /
PALUM, Lloyd 282 Clover Hills Drive Rochester, NY 14618 / US | 02 /
BRUTOVSKI, Robert 3 Clifton Road Churchville, NY 14428 / US | 03 /
RERICHA, Chris 166 Greystone Lane, Apt.2 Rochester, NY 14618 / US | [2008/30] | Vertreter | Schmidt, Steffen J. Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/30] | Schmidt, Steffen J. Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06803924.7 | 20.09.2006 | [2008/30] | WO2006US36665 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050256543 | 21.10.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 256543 | [2008/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007050206 | Datum: | 03.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/18] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1946476 | Datum: | 23.07.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.05.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 04.06.2009 | Klassifikation | IPC: | H04L9/00, H04L9/32, G06F12/14, G06F11/30 | [2009/29] | CPC: |
G06F21/572 (EP,US);
G06F2221/2139 (EP,US);
H04L63/12 (EP,US)
|
Frühere IPC [2008/30] | H04L9/00, G06F12/14, H04L9/32, G06F11/30 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/30] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MOBILE DRAHTLOSE KOMMUNIKATIONSEINRICHTUNG MIT SOFTWAREINSTALLATIONS- UND VERIFIKATIONSMERKMALEN UND DIESBEZÜGLICHE VERFAHREN | [2008/30] | Englisch: | MOBILE WIRELESS COMMUNICATIONS DEVICE WITH SOFTWARE INSTALLATION AND VERIFICATION FEATURES AND RELATED METHODS | [2008/30] | Französisch: | DISPOSITIF DE COMMUNICATIONS RADIO MOBILE AVEC CARACTERISTIQUES D'INSTALLATION ET DE VERIFICATION LOGICIELLES ET PROCEDES APPARENTES | [2008/30] | Eintritt in die regionale Phase | 22.04.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.04.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 22.04.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.04.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.04.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/30] | 19.10.2009 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2009/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US2005120209 (KWON JI-HUN [KR], et al); | [Y]US6948069 (TEPPLER STEVEN W [US]) |