EP1943432 - KEILBREMSE MIT GEGENLÄUFIG BEWEGTEN KEILELEMENTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.10.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.10.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.12.2009 [2009/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/31] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Frühere [2008/29] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
VENUS, Rainer Albertstrasse 10 93138 Lappersdorf / DE | [2008/29] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06807714.8 | 02.11.2006 | [2008/29] | WO2006EP68034 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20051052689 | 04.11.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102005052689 | [2008/29] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007051818 | Datum: | 10.05.2007 | Sprache: | DE | [2007/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1943432 | Datum: | 16.07.2008 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 10.05.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.05.2007 | Klassifikation | IPC: | F16D55/226, F16D65/18 | [2008/29] | CPC: |
F16D55/226 (EP);
F16D2125/22 (EP);
F16D2127/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/29] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KEILBREMSE MIT GEGENLÄUFIG BEWEGTEN KEILELEMENTEN | [2008/29] | Englisch: | WEDGE BRAKE HAVING WEDGE ELEMENTS WHICH ARE MOVED IN OPPOSITE DIRECTIONS | [2008/29] | Französisch: | FREINS A CALES A ELEMENTS DE CALE DEPLACES EN SENS OPPOSES | [2008/29] | Eintritt in die regionale Phase | 05.05.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.05.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.05.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.05.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/29] | 30.01.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.06.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/49] | 14.07.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO0210609 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]; BAUMANN DIETMAR [DE]; SCHMIDT HANNIEL [DE]; VO) [A] 1 * page 8, line 26 - page 9, line 19; figure . *; | [A]DE2052496 (KELSEY HAYES CO) [A] 1 * page 6, paragraph 2 - page 7, paragraph 2; figure 3 *; | [A]WO0225137 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]; BAUMANN DIETMAR [DE]; SCHMIDT HANNIEL [DE]; VO) [A] 1,6,7 * page 10, line 24 - line 31; figure 2 *; | [AP]DE102005030618 (KNORR BREMSE SYSTEME [DE]) [AP] 1,6 * abstract * |