EP1955300 - VORRICHTUNG ZUM BETÄTIGEN EINER SICHERHEITSEINRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 21.12.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.12.2018 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 23.01.2019 [2019/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fireco Limited Newell House 31 High Street Brighton BN2 1RP, West Sussex / GB | [2008/33] | Erfinder | 01 /
PURSSEY, Neil, Kenneth Newall House 31 High Street Brighton BN2 1RP East Sussex / GB | [2008/33] | Vertreter | Kramer, Dani, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Frühere [2014/25] | Kramer, Dani, et al Mathys & Squire LLP The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | ||
Frühere [2008/33] | Murray, Elisabeth Anne, et al Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06808561.2 | 16.11.2006 | [2008/33] | WO2006GB04272 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20050023375 | 16.11.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0523375 | [2008/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007057672 | Datum: | 24.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/21] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1955300 | Datum: | 13.08.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.05.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.08.2007 | Klassifikation | IPC: | G08B17/00, E05F3/22 | [2008/33] | CPC: |
G08B17/00 (EP,GB);
E05C17/446 (EP,GB);
E05C17/56 (EP,GB);
G08B13/1672 (EP);
E05B17/0087 (EP);
E05B2047/0015 (EP);
E05B2047/0016 (EP);
E05B2047/0023 (EP);
E05B47/0012 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUM BETÄTIGEN EINER SICHERHEITSEINRICHTUNG | [2008/33] | Englisch: | APPARATUS FOR ACTUATING A SAFETY DEVICE | [2008/33] | Französisch: | APPAREIL POUR ACTIONNER UN DISPOSITIF DE SECURITE | [2008/33] | Eintritt in die regionale Phase | 05.06.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.06.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.06.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.06.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.06.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/33] | 11.11.2011 | Einwendungen Dritter | 05.01.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.08.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 30.10.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.02.2013 | Einwendungen Dritter | 24.07.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.02.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.12.2018 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2019/04] | 17.12.2018 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 18.01.2019 geplant war | 18.01.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.01.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 30.10.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 30.10.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 09.11.2012 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.04.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 24.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 29.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 29.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2011 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   27.04.2012 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US3777423 (COULTER G, et al); | [XAY]US4464651 (DUHAME DEAN C [US]); | [DXY]US4520503 (KIRST JOHN A [US], et al); | [A]US4691783 (STERN GEOFFREY S [IL], et al); | [XA]WO0171308 (OPTIMA SOLUTIONS UK LTD [GB], et al) | Prüfung | US5878530 | sonstige | US5638047 | US5878530 | US6249221 |