EP2097317 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUM VEKTORANTRIEB MIT UNABHÄNGIGER STEUERUNG VON DREI TRANSLATIONS- UND DREI DREHACHSEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.10.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.10.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.11.2015 [2015/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Raposo, Severino, Manuel, Oliveira Rua Teresa Gomes Nº 24 3º Esquerdo 2725-177 Mem Martins / PT | [2009/37] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2009/37] | Vertreter | Alves Moreira, Pedro RCF Protecting Innovation, S.A. Rua Tomás Ribeiro N° 45 - 2° 1050-225 Lisbon / PT | [N/P] |
Frühere [2009/37] | Alves Moreira, Pedro Rua do Patrocinio, 94 1399-019 Lisbon / PT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06812877.6 | 02.11.2006 | [2009/37] | WO2006PT00026 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008054234 | Datum: | 08.05.2008 | Sprache: | EN | [2008/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2097317 | Datum: | 09.09.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.05.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.05.2008 | Klassifikation | IPC: | B64C29/00, B64C27/82 | [2009/37] | CPC: |
B64C29/0033 (EP,US);
A63H23/00 (EP,US);
A63H27/00 (EP,US);
B63G8/08 (EP,US);
B63G8/16 (EP,US);
B64C27/82 (EP,US);
B64U30/26 (EP,US);
B64U30/297 (EP,US);
B64U50/18 (EP,US);
G05D1/0858 (EP,US);
B64U10/13 (EP);
B64U10/20 (EP,US);
B64U30/10 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM VEKTORANTRIEB MIT UNABHÄNGIGER STEUERUNG VON DREI TRANSLATIONS- UND DREI DREHACHSEN | [2009/37] | Englisch: | SYSTEM AND PROCESS OF VECTOR PROPULSION WITH INDEPENDENT CONTROL OF THREE TRANSLATION AND THREE ROTATION AXIS | [2009/37] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE PROPULSION VECTORIELLE AVEC COMMANDE INDÉPENDANTE DE TROIS AXES DE TRANSLATION ET DE TROIS AXES DE ROTATION | [2009/37] | Eintritt in die regionale Phase | 16.04.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.04.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.04.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.03.2008 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 16.04.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/37] | 02.06.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/47] | 02.07.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 15.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2009 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   31.12.2009 | 30.11.2014 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]FR1257191 (VERTOL AIRCRAFT CORP); | [A]FR1287816 (BOEING CO); | [X]FR2104709 (DOMERGUE PAUL [FR]); | [A]US2004026563 (MOLLER PAUL S [US]); | [DA]US6719244 (GRESS GARY ROBERT [CA]); | [A]US2006226281 (WALTON JOH-PAUL C [US]) | vom Anmelder | US1851764 | US3106369 | US3141633 | US3544042 | US5419514 | US6607161 | US6708920 | US6719244 | US6808140 | US6892980 |