EP1949034 - INTEGRIERTER ELEKTRONISCHER SCHALTKREIS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.04.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.05.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.02.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.07.2021 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 11.08.2021 [2021/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TDK-Micronas GmbH Hans-Bunte-Strasse 19 79108 Freiburg / DE | Für:DE
DENSO CORPORATION 1, Showa-cho Kariya-shi Aichi-ken, 448-8661 / JP | [2017/15] |
Frühere [2008/50] | Für alle benannten Staaten Micronas GmbH Hans-Bunte-Strasse 19 79108 Freiburg / DE | ||
Für:DE
Denso Corporation 1, Showa-cho Kariya-shi Aichi-ken, 448-8661 / JP | |||
Frühere [2008/44] | Für alle benannten Staaten Micronas GmbH Hans-Bunte-Strasse 19 79108 Freiburg / DE | ||
Frühere [2008/31] | Für alle benannten Staaten Micronas GmbH Hans-Bunte-Strasse 19 79008 Freiburg / DE | Erfinder | 01 /
FINK, Hans-Jörg Hoegestr. 15 79108 Freiburg / DE | 02 /
BAYER, Martin Uzengasse 12 79279 Vörstetten / DE | 03 /
BIDENBACH, Reiner Maiackerring 19 79279 Vörstetten / DE | 04 /
KONO, Yoshiyuki 1-1, Showa-cho, Kariya-shi Aichi-Ken, 448-8661 / JP | [2008/44] |
Frühere [2008/37] | 01 /
FINK, Hans-Jörg Hoegestr. 15 79108 Freiburg / DE | ||
02 /
BAYER, Martin Uzengasse 12 79279 Vörstetten / DE | |||
03 /
BIDENBACH, Reiner Maiackerring 19 79279 Vörstetten / DE | |||
Frühere [2008/31] | 01 /
FINK, Hans-Jörg Hoegestr. 15 79108 Freiburg / DE | ||
02 /
BAYER, Martin Uzengasse 12 79279 Vörstetten / DE | |||
03 /
BIDENBACH, Reiner Marchstrasse 13 79279 Vörstetten / DE | Vertreter | Koch Müller Patentanwaltsgesellschaft mbH Maaßstraße 32/1 69123 Heidelberg / DE | [N/P] |
Frühere [2019/23] | Koch Müller Patentanwaltsgesellschaft mbH Maaßstraße 32/1 69123 Heidelberg / DE | ||
Frühere [2010/32] | Koch Müller Patentanwaltsgesellschaft mbH Maaßstraße 32/1 69123 Heidelberg / DE | ||
Frühere [2008/31] | Göhring, Robert Westphal - Mussgnug & Partner Patentanwälte Am Riettor 5 78048 Villingen-Schwenningen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06818476.1 | 10.11.2006 | [2008/31] | WO2006EP10811 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20051054257 | 11.11.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102005054257 | DE20061002221 | 16.01.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006002221 | [2008/31] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007054344 | Datum: | 18.05.2007 | Sprache: | DE | [2007/20] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1949034 | Datum: | 30.07.2008 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 18.05.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1949034 | Datum: | 05.06.2019 | Sprache: | DE | [2019/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.12.2007 | Klassifikation | IPC: | G01D3/08 | [2008/31] | CPC: |
G01D3/08 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2019/23] |
Frühere [2008/31] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INTEGRIERTER ELEKTRONISCHER SCHALTKREIS | [2008/31] | Englisch: | INTEGRATED ELECTRONIC CIRCUIT | [2008/31] | Französisch: | CIRCUIT ELECTRONIQUE INTEGRE | [2008/31] | Eintritt in die regionale Phase | 11.06.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.06.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.06.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.06.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/31] | 31.10.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 23.06.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.02.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 22.04.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.09.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.03.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.05.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.01.2019 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 19.02.2019 geplant war | 14.02.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.02.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 18.04.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.04.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.04.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.10.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 06.03.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/20] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 23.04.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 23.04.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 09.05.2012 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 25.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 24.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 23.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 24.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 22.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.11.2006 | CY | 05.06.2019 | CZ | 05.06.2019 | DK | 05.06.2019 | EE | 05.06.2019 | ES | 05.06.2019 | FI | 05.06.2019 | IT | 05.06.2019 | LT | 05.06.2019 | LV | 05.06.2019 | MC | 05.06.2019 | NL | 05.06.2019 | PL | 05.06.2019 | RO | 05.06.2019 | SE | 05.06.2019 | SI | 05.06.2019 | SK | 05.06.2019 | TR | 05.06.2019 | BG | 05.09.2019 | GR | 06.09.2019 | IS | 05.10.2019 | PT | 07.10.2019 | AT | 10.11.2019 | GB | 10.11.2019 | IE | 10.11.2019 | LU | 10.11.2019 | BE | 30.11.2019 | CH | 30.11.2019 | FR | 30.11.2019 | LI | 30.11.2019 | [2021/32] |
Frühere [2021/26] | CY | 05.06.2019 | |
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
AT | 10.11.2019 | ||
GB | 10.11.2019 | ||
IE | 10.11.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2021/11] | CZ | 05.06.2019 | |
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
AT | 10.11.2019 | ||
GB | 10.11.2019 | ||
IE | 10.11.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/51] | CZ | 05.06.2019 | |
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
GB | 10.11.2019 | ||
IE | 10.11.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/48] | CZ | 05.06.2019 | |
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
GB | 10.11.2019 | ||
IE | 10.11.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/46] | CZ | 05.06.2019 | |
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
IE | 10.11.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/36] | CZ | 05.06.2019 | |
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/35] | CZ | 05.06.2019 | |
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/34] | CZ | 05.06.2019 | |
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/25] | CZ | 05.06.2019 | |
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/22] | CZ | 05.06.2019 | |
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/17] | CZ | 05.06.2019 | |
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/12] | CZ | 05.06.2019 | |
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/11] | CZ | 05.06.2019 | |
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/10] | CZ | 05.06.2019 | |
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/09] | CZ | 05.06.2019 | |
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2020/07] | ES | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | ES | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0479525 (YASKAWA DENKI SEISAKUSHO KK [JP]) [X] 1 * column 3, line 15 - line 47 * * column 1, line 37 - column 2, line 53 ** claim 1 *; | [X]DE10130183 (BROSE FAHRZEUGTEILE [DE]) [X] 1-6 * paragraphs [0001] , [0013] - [0016] * |