EP1948077 - INTRAGASTRISCHER RAUMFÜLLER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.12.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.08.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG | veröffentlicht am 19.09.2018 [2018/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ReShape Medical, Inc. 236 Avenida Fabricante, Suite 201 San Clemente, CA 92672 / US | [2016/44] |
Frühere [2016/14] | Für alle benannten Staaten ReShape Medical Corporation 236 Avenida Fabricante, Suite 201 San Clemente CA 92672 / US | ||
Frühere [2015/52] | Für alle benannten Staaten ReShape Medical Corporation 26429 Rancho Parkway South Suite 140 Lake Forest, CA 92630 / US | ||
Frühere [2008/31] | Für alle benannten Staaten ReShape Medical Corporation 26429 Rancho Parkway South Suite 140 Lake Forest, CA 92630 / US | Erfinder | 01 /
CRAGG, Andrew, H. 5024 Bruce Place Edina, MN 55424 / US | 02 /
QUIJANO, Rodolfo, C. 27451 Lost Trail Laguna Hills, CA 92653 / US | 03 /
PURKAIT, Bobby 2995 East Valley Road Santa Barbara, CA 93108 / US | 04 /
TU, Hosheng 15 Riez Newport Beach, California 92657 / US | [2008/31] | Vertreter | Stephen, Robert John, et al CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF / GB | [N/P] |
Frühere [2015/52] | Stephen, Robert John, et al Olswang LLP 90 High Holborn London WC1V 6XX / GB | ||
Frühere [2008/31] | Stephen, Robert John, et al Olswang 90 High Holborn London WC1V 6XX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06827314.3 | 31.10.2006 | [2008/31] | WO2006US42711 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050263302 | 31.10.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 263302 | US20050262614 | 31.10.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 262614 | US20050315925 | 22.12.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 315925 | [2008/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007053707 | Datum: | 10.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1948077 | Datum: | 30.07.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.05.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1948077 | Datum: | 23.12.2015 | Sprache: | EN | [2015/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 10.05.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.08.2014 | Klassifikation | IPC: | A61F2/04, A61F5/00 | [2014/36] | CPC: |
A61F5/003 (EP);
A61F5/0033 (EP);
A61F5/0036 (EP);
A61F5/0043 (EP);
A61F2002/044 (EP);
A61F2005/002 (EP);
A61F2005/0023 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2008/31] | A61F2/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/52] |
Frühere [2008/31] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INTRAGASTRISCHER RAUMFÜLLER | [2008/31] | Englisch: | INTRAGASTRIC SPACE FILLER | [2008/31] | Französisch: | LEST INTRAGASTRIQUE | [2008/31] | Eintritt in die regionale Phase | 30.05.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.05.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 30.05.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.05.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.05.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/31] | 07.07.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.10.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.10.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.10.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP15198773.2 / EP3056173 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.07.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 26.09.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/48] | 26.09.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.05.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 12.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 31.10.2006 | BG | 23.12.2015 | CY | 23.12.2015 | CZ | 23.12.2015 | EE | 23.12.2015 | FI | 23.12.2015 | LT | 23.12.2015 | LV | 23.12.2015 | MC | 23.12.2015 | PL | 23.12.2015 | RO | 23.12.2015 | SI | 23.12.2015 | SK | 23.12.2015 | IS | 23.04.2016 | [2018/38] |
Frühere [2018/28] | HU | 31.10.2006 | |
CY | 23.12.2015 | ||
CZ | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
Frühere [2017/13] | CZ | 23.12.2015 | |
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
Frühere [2016/38] | CZ | 23.12.2015 | |
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 23.12.2015 | |
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
Frühere [2016/34] | CZ | 23.12.2015 | |
FI | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
Frühere [2016/25] | FI | 23.12.2015 | |
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
Frühere [2016/24] | FI | 23.12.2015 | |
LT | 23.12.2015 | ||
Frühere [2016/20] | LT | 23.12.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [A]US2004186502 ; | [A]US6746460 ; | [A]US4485805 ; | [A]US2005119674 |