EP1949638 - SENDEVORRICHTUNG UND DIESE BENUTZENDE KOMMMUNIKATIONSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.01.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.01.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.02.2010 [2010/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [2008/47] | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | ||
Frühere [2008/31] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | Erfinder | 01 /
MATSUURA, Toru Panasonic Corp., Intel. Prop. Rights Operat. Comp. IP Development Center 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku Osaka 540-6207 / JP | 02 /
ISHIDA, Kaoru Panasonic Corp., Intel. Prop. Rights Operat. Comp. IP Development Center 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku Osaka 540-6207 / JP | [2009/09] |
Frühere [2008/31] | 01 /
MATSUURA, Toru Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. IP Development Center 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku Osaka 540-6207 / JP | ||
02 /
ISHIDA, Kaoru Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. IP Development Center 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku Osaka 540-6207 / JP | Vertreter | Gassner, Wolfgang, et al Dr. Gassner & Partner mbB Patentanwälte Marie-Curie-Strasse 1 91052 Erlangen / DE | [N/P] |
Frühere [2008/31] | Gassner, Wolfgang, et al Patentanwälte Dr. Gassner & Partner Marie-Curie-Strasse 1 91052 Erlangen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06834635.2 | 05.12.2006 | [2008/31] | WO2006JP324880 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050358708 | 13.12.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005358708 | [2008/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007069665 | Datum: | 21.06.2007 | Sprache: | EN | [2007/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1949638 | Datum: | 30.07.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.06.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1949638 | Datum: | 11.03.2009 | Sprache: | EN | [2009/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.06.2007 | Klassifikation | IPC: | H04L27/36 | [2008/31] | CPC: |
H04L27/361 (EP,US);
H04L27/368 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2009/02] |
Frühere [2008/31] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SENDEVORRICHTUNG UND DIESE BENUTZENDE KOMMMUNIKATIONSVORRICHTUNG | [2008/31] | Englisch: | TRANSMISSION CIRCUIT AND COMMUNICATION APPARATUS EMPLOYING THE SAME | [2008/31] | Französisch: | CIRCUIT DE TRANSMISSION ET APPAREIL DE COMMUNICATION UTILISANT UN TEL CIRCUIT | [2008/31] | Eintritt in die regionale Phase | 31.05.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.05.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.05.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.05.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/31] | 15.07.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 25.07.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.08.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 12.11.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.01.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.01.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.12.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |