Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP1968944 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP1968944



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 327
24.02.2017 Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist Recherche / Prüfung 1
20.04.2016 Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ Recherche / Prüfung 1
24.03.2016 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
23.02.2016 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
23.02.2016 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
23.02.2016 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
23.02.2016 Zahlung von Gebühren und Auslagen Recherche / Prüfung 1
30.11.2015 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter Recherche / Prüfung 1
19.11.2015 Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders Recherche / Prüfung 1
21.10.2015 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 2
21.10.2015 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
21.10.2015 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 2
21.10.2015 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) Recherche / Prüfung 12
21.10.2015 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) Recherche / Prüfung 12
15.06.2012 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
15.06.2012 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 6
15.06.2012 Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
15.06.2012 Beschreibung Recherche / Prüfung 6
15.06.2012 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
15.06.2012 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 3
03.04.2012 Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) Recherche / Prüfung 1
28.03.2012 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
28.03.2012 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
28.03.2012 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
09.12.2011 Anlage zu einer Mitteilung Recherche / Prüfung 4
08.12.2011 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 5
08.12.2011 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
05.07.2011 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 2
05.07.2011 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 1
05.07.2011 Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 11
05.07.2011 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 25
05.07.2011 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 1
05.07.2011 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
28.12.2010 Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung Recherche / Prüfung 1
10.12.2010 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
10.12.2010 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 5
10.12.2010 Ergänzender europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 1
04.09.2008 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 14
04.09.2008 Angelegenheit die Anmeldung betreffend Recherche / Prüfung 1
01.09.2008 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 14
01.09.2008 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
01.09.2008 Angelegenheit die Anmeldung betreffend Recherche / Prüfung 1
20.08.2008 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten Recherche / Prüfung 1
05.08.2008 Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren Recherche / Prüfung 2
02.07.2008 Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit Recherche / Prüfung 11
27.06.2008 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
27.06.2008 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 14
27.06.2008 Antrag auf Eintritt in die europäische Phase Recherche / Prüfung 3
25.04.2008 Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt Recherche / Prüfung 3
11.07.2007 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 43
11.07.2007 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 41
21.06.2007 Kopie des internationalen Recherchenberichts Recherche / Prüfung 8
21.06.2007 Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 Recherche / Prüfung 40