EP1941165 - KÜHLANLAGE FÜR EINE ARBEITSMASCHINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.03.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CATERPILLAR INC. 100 N.E. Adams Street Peoria IL 61629-6490 / US | [2008/37] |
Frühere [2008/28] | Für alle benannten Staaten Caterpillar, Inc. 100 N.E. Adams Street Peoria, IL 61629-6490 / US | Erfinder | 01 /
TUNTLAND, John, E. House 50 1, Zhanghua Aue 1 Shiman District 266071 Qingdao, Shandong XX 266071 / CN | 02 /
DUPREE, Ronald, L. 1276 School Street Washington, IL 61571 / US | 03 /
JOHNSON, Sean, W. ROOM 101, BUILDING 9, NO. 9 DONGHAI ZHONG LU Shinan District Qingdao XX 266071 / CN | 04 /
TIWARI, Deepak 1725 Orrington Ave., Apt. 226-1 Evanston, IL 60201 / US | 05 /
WEISMAN, Roland, E. 22900 W. TWILIGHT TRAIL Buckeye, AZ 85326 / US | 06 /
WU, Jennifer, Yanfang 2311 Kentuck Court Naperville, IL 60564 / US | 07 /
ZUECK, Eugene, E. 237 Parkridge Drive Clayton, NC 27527 / US | [2013/21] |
Frühere [2008/28] | 01 /
TUNTLAND, John, E. House 50 1, Zhanghua Aue 1 Shiman District 266071 Qingdao, Shandong XX 266071 / CN | ||
02 /
DUPREE, Ronald, L. 1276 School Street Washington, IL 61571 / US | |||
03 /
JOHNSON, Sean, W. ROOM 101, BUILDING 9, NO. 9 DONGHAI ZHONG LU Shinan District Qingdao XX 266071 / CN | |||
04 /
TIWARI, Deepak 1725 Orrington Ave., Apt. 226-1 Evanston, IL 60201 / US | |||
05 /
WEISMAN, Roland, E. 22900 W. TWILIGHT TRAIL Buckeye, AZ 85326 / US | |||
06 /
WU, Jennifer, Yanfang 2311 Kentuck Court Naperville, IL 60564 / US | |||
07 /
ZUECK, Eugene, E. 237 Parkridge Drive Clayton, NC 27527 / US | Vertreter | Wagner, Karl H. Wagner & Geyer Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/21] | Wagner, Karl H. Wagner & Geyer Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | ||
Frühere [2008/33] | Wagner, Karl H. Wagner & Geyer Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | ||
Frühere [2008/28] | Wagner, Karl H. WAGNER & GEYER Patentanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06836477.7 | 24.10.2006 | [2008/28] | WO2006US41375 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050729740P | 24.10.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 729740 P | US20060584911 | 23.10.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 584911 | [2008/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007050550 | Datum: | 03.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1941165 | Datum: | 09.07.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.05.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1941165 | Datum: | 22.05.2013 | Sprache: | EN | [2013/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.05.2007 | Klassifikation | IPC: | F15B21/04 | [2008/28] | CPC: |
F28F9/0234 (EP,US);
F28F9/22 (EP,US);
F28F2009/224 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/28] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KÜHLANLAGE FÜR EINE ARBEITSMASCHINE | [2008/28] | Englisch: | COOLING SYSTEM FOR A WORK MACHINE | [2008/28] | Französisch: | SYSTEME DE REFROIDISSEMENT POUR ENGIN DE CHANTIER | [2008/28] | Eintritt in die regionale Phase | 31.03.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.03.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.03.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.03.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/28] | 12.11.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.07.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.08.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 30.11.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.04.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.04.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.11.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 25.02.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/18] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 19.08.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 19.08.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 10.10.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.10.2006 | AT | 22.05.2013 | CY | 22.05.2013 | CZ | 22.05.2013 | DK | 22.05.2013 | EE | 22.05.2013 | IT | 22.05.2013 | LT | 22.05.2013 | LV | 22.05.2013 | MC | 22.05.2013 | NL | 22.05.2013 | RO | 22.05.2013 | SI | 22.05.2013 | SK | 22.05.2013 | TR | 22.05.2013 | BG | 22.08.2013 | GR | 23.08.2013 | ES | 02.09.2013 | IS | 22.09.2013 | PT | 23.09.2013 | GB | 24.10.2013 | IE | 24.10.2013 | LU | 24.10.2013 | CH | 31.10.2013 | FR | 31.10.2013 | LI | 31.10.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | AT | 22.05.2013 | |
CY | 22.05.2013 | ||
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
IT | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
MC | 22.05.2013 | ||
NL | 22.05.2013 | ||
RO | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
TR | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
GB | 24.10.2013 | ||
IE | 24.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
FR | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
Frühere [2015/30] | AT | 22.05.2013 | |
CY | 22.05.2013 | ||
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
IT | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
MC | 22.05.2013 | ||
NL | 22.05.2013 | ||
RO | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
GB | 24.10.2013 | ||
IE | 24.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
FR | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
Frühere [2014/48] | AT | 22.05.2013 | |
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
IT | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
MC | 22.05.2013 | ||
NL | 22.05.2013 | ||
RO | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
GB | 24.10.2013 | ||
IE | 24.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
FR | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
Frühere [2014/37] | AT | 22.05.2013 | |
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
IT | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
MC | 22.05.2013 | ||
NL | 22.05.2013 | ||
RO | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
GB | 24.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
FR | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
Frühere [2014/34] | AT | 22.05.2013 | |
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
IT | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
MC | 22.05.2013 | ||
NL | 22.05.2013 | ||
RO | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
GB | 24.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
Frühere [2014/25] | AT | 22.05.2013 | |
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
IT | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
MC | 22.05.2013 | ||
NL | 22.05.2013 | ||
RO | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2014/14] | AT | 22.05.2013 | |
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
IT | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
NL | 22.05.2013 | ||
RO | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2014/11] | AT | 22.05.2013 | |
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
IT | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
RO | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2014/10] | AT | 22.05.2013 | |
CZ | 22.05.2013 | ||
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
SK | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 22.05.2013 | |
DK | 22.05.2013 | ||
EE | 22.05.2013 | ||
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2014/02] | AT | 22.05.2013 | |
LT | 22.05.2013 | ||
LV | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2013/50] | AT | 22.05.2013 | |
LT | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
BG | 22.08.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2013/49] | AT | 22.05.2013 | |
LT | 22.05.2013 | ||
SI | 22.05.2013 | ||
GR | 23.08.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 22.05.2013 | |
LT | 22.05.2013 | ||
ES | 02.09.2013 | ||
IS | 22.09.2013 | ||
PT | 23.09.2013 | ||
Frühere [2013/47] | LT | 22.05.2013 | |
PT | 23.09.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US4898078 (GAGE DOUGLAS M [US], et al) [X] 1-6,9-18,21-24 * column 5, line 18 - line 57; figure 2a * [I] 25-34,37-39; | [XI]US6029445 (LECH RICHARD J [US]) [X] 1-6,9-18,21-24 * column 5, line 21 - column 6, line 35; figure 1 * [I] 25-34,37-39; | [XI]US3498061 (PRUCHA HAROLD E, et al) [X] 1-6,9-18,21-24 * column 2, line 26 - column 3, line 28; figures 1,2A * [I] 24-34,37-39; | [I]US3962870 (LECH RICHARD J) [I] 1-6,9-18,21-34,37-39 * column 3, line 32 - column 4, line 47; figure 2 *; | [DA]US4535729 (FAYLOR LAWRENCE E [US]) [DA] 1,13,25 * figure 1 *; | [A]US6354089 (LECH RICHARD J [US], et al) [A] 1,13,25 * figure 2; claim 1 *; | [A]US2004060290 (STAHLMAN DAVID B [US]) [A] 1,13,25 * figure 1 * |