EP1982540 - SYSTEME UND VERFAHREN FÜR DIE INHALTSBASIERTE RICHTLINIENEINHALTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 14.03.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.03.2014 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 16.04.2014 [2014/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten McAfee, Inc. 3965 Freedom Circle Santa Clara, CA 95054 / US | [N/P] |
Frühere [2010/19] | Für alle benannten Staaten McAfee, Inc. 3965 Freedom Circle Santa Clara, CA 95054 / US | ||
Frühere [2008/43] | Für alle benannten Staaten SECURE COMPUTING CORPORATION 2340 Energy Park Drive St. Paul, MN 55108 / US | Erfinder | 01 /
JUDGE, Paul 3172 Ashford Dunwoody Road Atlanta, GA 30319 / US | 02 /
SCHNECK, Phyllis, Adele 3221 Gables Way Atlanta, GA 30329 / US | 03 /
YANG, Weilai 1185 South Bethany Creek Drive Alpharetta, GA 30004 / US | 04 /
ZDZIARSKI, Jonathan, Alexander 32 West Drive Bedford, NH 03110 / US | [2009/06] |
Frühere [2008/43] | 01 /
JUDGE, Paul 10090 Jones Bridge Road Unit 3 Alpharetta, GA 30022 / US | ||
02 /
SCHNECK, Phyllis, Adele 3221 Gables Way Atlanta, GA 30329 / US | |||
03 /
YANG, Weilai 1185 South Bethany Creek Drive Alpharetta, GA 30004 / US | |||
04 /
ZDZIARSKI, Jonathan, Alexander 3069 Heritage Road Milledgeville, GA 31061 / US | Vertreter | Goddar, Heinz J., et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/03] | Goddar, Heinz J., et al Boehmert & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Frühere [2008/43] | Lang, Johannes Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler, Postfach 86 06 20 81633 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06839820.5 | 10.11.2006 | [2008/43] | WO2006US60771 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050736121P | 10.11.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 736121 P | US20060383347 | 15.05.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 383347 | [2008/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007059428 | Datum: | 24.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/21] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1982540 | Datum: | 22.10.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.05.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 17.04.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.12.2010 | Klassifikation | IPC: | H04L12/58 | [2011/01] | CPC: |
H04L63/0263 (EP,US);
H04L51/212 (EP,US);
H04L47/10 (US)
|
Frühere IPC [2008/43] | H04Q7/22 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEME UND VERFAHREN FÜR DIE INHALTSBASIERTE RICHTLINIENEINHALTUNG | [2008/43] | Englisch: | CONTENT-BASED POLICY COMPLIANCE SYSTEMS AND METHODS | [2008/43] | Französisch: | SYSTEMES ET PROCEDES POUR FAIRE OBSERVER DES REGLES FONDEES SUR UN CONTENU | [2008/43] | Eintritt in die regionale Phase | 09.06.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.08.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 09.06.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.06.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.06.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/43] | 21.07.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 30.06.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.10.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.02.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.11.2013 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/16] | 19.11.2013 | Termin der mündlichen Verhandlung | 25.11.2013 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2014/16] | 25.11.2013 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.10.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Recherchengebühr nicht entrichtet wurde | 01.09.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 01.09.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 18.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO02082293 (PURDUE PHARMA LP [US], et al) [A] 4-6,20,21,26* the whole document *; | [X]WO2004061698 (ACTIVESTATE CORP [CA], et al) [X] 1-31 * the whole document *; | [A]US2005160148 (YU TONNY [US]) [A] 1-31 * the whole document *; | [X]US2005204001 (STEIN TZVI [IL], et al) [X] 1-31 * the whole document *; | [A]WO2005086437 (KONINKL KPN NV [NL], et al) [A] 1-31 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]US6161130 (HORVITZ ERIC [US], et al); | [X]US2005102366 (KIRSCH STEVEN T [US]); | [A]US6941348 (PETRY SCOTT M [US], et al) |