EP1966974 - SICHERES SYSTEM ZUM EINGEBEN UND VERARBEITEN VON AUTHENTIFIKATIONSDATEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.11.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.07.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Trusted Logic Mobility SAS 6, rue de la Verrerie 92190 Meudon / FR | [2015/04] |
Frühere [2012/23] | Für alle benannten Staaten Trusted Logic Mobility SAS 6, rue de la Verrerie 92190 Meudon / FR | ||
Frühere [2011/18] | Für alle benannten Staaten Trusted Logic 6 rue de la Verrerie 92190 Meudon / FR | ||
Frühere [2008/37] | Für alle benannten Staaten TRUSTED LOGIC 5, rue du Bailliage 78000 Versailles / FR | Erfinder | 01 /
LACAS, Samuel 13 Rue Delerue 92120 Montrouge / FR | 02 /
FREREBEAU, Laurent 86 Avenue De Paris 78000 Versailles / FR | [2008/37] | Vertreter | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2015/04] | Robinson, Nigel Alexander Julian D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Frühere [2010/23] | Cassagne, Philippe M.J. Gemalto SA Intellectual Property Department 6, rue de la Verrière 92197 Meudon Cedex / FR | ||
Frühere [2008/37] | Domenego, Bertrand Cabinet Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06847111.9 | 21.12.2006 | [2008/37] | WO2006FR02836 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20050013506 | 30.12.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0513506 | [2008/37] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007077348 | Datum: | 12.07.2007 | Sprache: | FR | [2007/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1966974 | Datum: | 10.09.2008 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 12.07.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1966974 | Datum: | 21.01.2015 | Sprache: | FR | [2015/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.07.2007 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06 | [2008/37] | CPC: |
H04L63/0815 (EP);
H04L63/0853 (EP);
H04L63/18 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/37] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SICHERES SYSTEM ZUM EINGEBEN UND VERARBEITEN VON AUTHENTIFIKATIONSDATEN | [2008/37] | Englisch: | SECURE SYSTEM FOR INPUTTING AND PROCESSING AUTHENTICATION DATA | [2008/37] | Französisch: | SYSTEME SECURISE DE SAISIE ET DE TRAITEMENT DE DONNEES D'AUTHENTIFICATION | [2008/37] | Eintritt in die regionale Phase | 26.06.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.06.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.06.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.06.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/37] | 24.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.12.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.07.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.01.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.08.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.11.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 05.12.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.12.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.11.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 22.10.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/53] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 15.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.12.2006 | AT | 21.01.2015 | CY | 21.01.2015 | CZ | 21.01.2015 | DK | 21.01.2015 | EE | 21.01.2015 | ES | 21.01.2015 | FI | 21.01.2015 | IT | 21.01.2015 | LT | 21.01.2015 | LV | 21.01.2015 | MC | 21.01.2015 | NL | 21.01.2015 | PL | 21.01.2015 | PT | 21.01.2015 | RO | 21.01.2015 | SE | 21.01.2015 | SI | 21.01.2015 | SK | 21.01.2015 | TR | 21.01.2015 | BG | 21.04.2015 | GR | 22.04.2015 | IS | 21.05.2015 | [2018/34] |
Frühere [2017/39] | HU | 21.12.2006 | |
AT | 21.01.2015 | ||
CY | 21.01.2015 | ||
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
TR | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Frühere [2016/33] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Frühere [2016/12] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Frühere [2016/03] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Frühere [2015/49] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Frühere [2015/39] | AT | 21.01.2015 | |
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Frühere [2015/38] | AT | 21.01.2015 | |
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Frühere [2015/37] | ES | 21.01.2015 | |
FI | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
Frühere [2015/36] | ES | 21.01.2015 | |
FI | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
Frühere [2015/35] | ES | 21.01.2015 | |
LT | 21.01.2015 | ||
Frühere [2015/33] | ES | 21.01.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2001000358 (ISOMICHI KOUSEI ET AL) [X] 1-9 * column A * * paragraph [0036] - paragraph [0074] * * figures 1-3 *; | [A]US2004193921 (BYRNE BARRY A) [A] 1-9 * column A * * paragraph [0027] - paragraph [0032] * * figure 3 *; | [A]WO03084127 (HAN, MIN-GYU) [A] 1-9 * abstract * * figure 2 * |