EP1963394 - LATEX MIT EINEM ISOCYANATVERNETZER ALS BINDER FÜR FASERSUBSTRATE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.08.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.08.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.09.2017 [2017/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lubrizol Advanced Materials, Inc. 9911 Brecksville Road Cleveland, OH 44141-3247 / US | [2008/36] | Erfinder | 01 /
STANISLAWCZYK, Vic 18855 Heritage Trail Strongsville, Ohio 44136 / US | 02 /
WOLFINGER, Mark, W. 18405 Bishop Lane Strongsville, Ohio 44136 / US | [2008/36] | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2010/15] | von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
Frühere [2008/36] | Weber, Thomas Patentanwälte von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06850979.3 | 18.12.2006 | [2008/36] | WO2006US62211 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050753137P | 22.12.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 753137 P | [2008/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007120341 | Datum: | 25.10.2007 | Sprache: | EN | [2007/43] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1963394 | Datum: | 03.09.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.10.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.01.2008 | Klassifikation | IPC: | C08G18/70, C08G18/80, D04H1/64, D06M15/263 | [2008/36] | CPC: |
C08G18/706 (EP,US);
C08G18/80 (EP,US);
D04H1/587 (EP,US);
D04H1/64 (EP,US);
D21H21/18 (EP,US);
D21H17/37 (EP,US);
D21H17/57 (EP,US);
Y10T428/31547 (EP,US);
Y10T428/31551 (EP,US);
Y10T442/2762 (EP,US);
Y10T442/2861 (EP,US);
Y10T442/2926 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LATEX MIT EINEM ISOCYANATVERNETZER ALS BINDER FÜR FASERSUBSTRATE | [2008/36] | Englisch: | LATEX WITH ISOCYANATE CROSSLINKER AS BINDER FOR FIBROUS SUBSTRATES | [2008/36] | Französisch: | LATEX AVEC AGENT DE RÉTICULATION À L'ISOCYANATE COMME AGENT DE LIAISON POUR SUBSTRATS FIBREUX | [2008/36] | Eintritt in die regionale Phase | 09.06.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.06.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.06.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.03.2008 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 09.06.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/36] | 04.05.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 07.01.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.12.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.04.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/37] | 08.05.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/37] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.05.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 28.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2016 | 11   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5159011 (RAU MARIA G [DE], et al) [X] 1-13 * column 1, lines 5-33 * * column 9, lines 53-60 * * column 10, lines 21-31; claims 1-9 *; | [X]US3269860 (RICHARDSON SPENCER M, et al) [X] 1-13 * column 1, line 63 - column 2, line 64; examples I-X * * claims 1-8 *; | [X]GB1162409 (BAYER AG [DE]) [X] 1-13 * claims 1-18 *; | [DA]US5030507 (MUDGE PAUL [US], et al) [DA] 1-13 * the whole document * | Prüfung | DE10009412 | - Karl-Ludwig Noble, "Waterborne polyurethanes", Progress in Organic Coatings, doi:10.1016/S0300-9440(97)00071-4, (19970101), pages 131 - 136, URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300944097000714/pdfft?md5=ad8a70087e0a8683c3df68bbc79fdb77&pid=1-s2.0-S0300944097000714-main.pdf, (20161128), XP055323437 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0300-9440(97)00071-4 | - KIM B K ED - REHAGE HEINZ ET AL, "Aqueous polyurethane dispersions", COLLOID & POLYMER SCIENCE, SPRINGER VERLAG, HEIDELBERG, DE, (19960101), vol. 274, no. 7, ISSN 0303-402X, pages 599 - 611, XP002593853 |