EP1903653 - Überspannungsschutz für Strom- und Datenanwendungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.08.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.08.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.05.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.02.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE, FR, GB | veröffentlicht am 25.03.2020 [2020/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Avago Technologies International Sales Pte. Limited 1 Yishun Avenue 7 Singapore 768923 / SG | [2018/52] |
Frühere [2017/28] | Für alle benannten Staaten Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. 1 Yishun Avenue 7 Singapore 768923 / SG | ||
Frühere [2010/20] | Für alle benannten Staaten Broadcom Corporation 5300 California Avenue Irvine, CA 92617 / US | ||
Frühere [2010/01] | Für alle benannten Staaten Semiconductor Components Industries, LLC 5005 East McDowell Road Phoenix Arizona 85008 / US | ||
Frühere [2008/13] | Für alle benannten Staaten AMI Semiconductor Belgium BVBA Westerring 15 9700 Oudenaarde / BE | Erfinder | 01 /
Bertin, Jacques 375 Vista Drive Pocatello, Idaho 83201 / US | 02 /
D'Haeze, Luc Rue de l'Alouetee 37 7750 Orroir (Mont de l'enclus) / BE | [2008/13] | Vertreter | Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstraße 13 80639 München / DE | [N/P] |
Frühere [2018/39] | Bosch, Matthias Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstrasse 13 80639 München / DE | ||
Frühere [2010/03] | Bosch, Matthias Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstrasse 13 80639 München / DE | ||
Frühere [2008/13] | Bird, William Edward, et al Bird Goën & Co. Klein Dalenstraat 42A 3020 Winksele / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07002151.4 | 01.02.2007 | [2008/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20060447101 | 31.08.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 06447101 | [2008/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1903653 | Datum: | 26.03.2008 | Sprache: | EN | [2008/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1903653 | Datum: | 01.04.2015 | Sprache: | EN | [2015/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1903653 | Datum: | 26.09.2018 | Sprache: | EN | [2018/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.02.2015 | Klassifikation | IPC: | H02H9/04, G06F1/26 | [2015/14] | CPC: |
G06F1/305 (EP,US);
G06F1/26 (EP,US);
H02H9/04 (EP,US);
H02H9/046 (EP,US);
H01L2224/48137 (EP,US);
H01L2924/00014 (EP,US);
| C-Set: |
H01L2924/00014, H01L2224/45099 (EP,US);
H01L2924/1305, H01L2924/00 (US,EP);
H01L2924/13091, H01L2924/00 (US,EP)
|
Frühere IPC [2008/13] | H02H9/04 | Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, NL [2015/46] |
Frühere [2008/13] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | 01.10.2015 | BA | 01.10.2015 | HR | 01.10.2015 | MK | 01.10.2015 | RS | 01.10.2015 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Überspannungsschutz für Strom- und Datenanwendungen | [2008/13] | Englisch: | Over-voltage protection for power and data applications | [2008/13] | Französisch: | Protection contre les surtensions pour des applications électriques et de données | [2008/13] | Prüfungsverfahren | 01.10.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/46] | 02.10.2015 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 09.11.2015 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 08.05.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.08.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.08.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.08.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.05.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 27.06.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 02.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 28.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 28.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 26.09.2018 | NL | 26.09.2018 | GB | 01.02.2019 | BE | 28.02.2019 | FR | 28.02.2019 | [2020/11] |
Frühere [2019/21] | IT | 26.09.2018 | |
NL | 26.09.2018 | ||
Frühere [2019/20] | NL | 26.09.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US6936994 (GIMLAN GIDEON [US]) [X] 1-5 * abstract * * figure 1a * * column 9, line 40 - line 64 * [A] 6-17; | [A]US2006173581 (ELKAYAM SHIMON [IL], et al) [A] 1-17 * abstract * * figure 2a ** paragraph [0039] - paragraph [0041] * |