EP1834531 - Aufbereitung eines Filtermaterialstreifens der Tabak verarbeitenden Industrie [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.09.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hauni Maschinenbau AG Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32 21033 Hamburg / DE | [2007/38] | Erfinder | 01 /
Strohecker, Gerd Elbuferstrasse 195 21436 Marschacht / DE | 02 /
Horn, Sönke Ilenweg 54 21502 Geesthacht / DE | 03 /
Peisker, Jan Alte Salzstrasse 5 a 21516 Schulendorf / DE | [2007/38] | Vertreter | Grebner, Christian Georg Rudolf Patentanwälte Seemann & Partner Raboisen 6 20095 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2007/38] | Grebner, Christian Georg Rudolf Patentanwälte Seemann & Partner Ballindamm 3 20095 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07002497.1 | 06.02.2007 | [2007/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061011587 | 10.03.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006011587 | [2007/38] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1834531 | Datum: | 19.09.2007 | Sprache: | DE | [2007/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1834531 | Datum: | 27.10.2010 | Sprache: | DE | [2010/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.06.2007 | Klassifikation | IPC: | A24D3/02 | [2007/38] | CPC: |
A24D3/022 (EP);
A24D3/0295 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Aufbereitung eines Filtermaterialstreifens der Tabak verarbeitenden Industrie | [2007/38] | Englisch: | Treatment of a filter material rod of the tobacco processing industry | [2007/38] | Französisch: | Préparation d'une bande de matériau de filtre de l'industrie de traitement du tabac | [2007/38] | Prüfungsverfahren | 19.02.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/14] | 23.06.2008 | Einwendungen Dritter | 08.06.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.09.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.09.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.07.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 27.10.2010 | CZ | 27.10.2010 | DK | 27.10.2010 | EE | 27.10.2010 | FI | 27.10.2010 | HU | 27.10.2010 | IE | 27.10.2010 | LT | 27.10.2010 | LV | 27.10.2010 | RO | 27.10.2010 | SE | 27.10.2010 | SI | 27.10.2010 | SK | 27.10.2010 | TR | 27.10.2010 | BG | 27.01.2011 | GR | 28.01.2011 | GB | 06.02.2011 | LU | 06.02.2011 | ES | 07.02.2011 | IS | 27.02.2011 | BE | 28.02.2011 | CH | 28.02.2011 | FR | 28.02.2011 | LI | 28.02.2011 | MC | 28.02.2011 | PT | 28.02.2011 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | CY | 27.10.2010 | |
CZ | 27.10.2010 | ||
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
TR | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
GB | 06.02.2011 | ||
LU | 06.02.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
BE | 28.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
FR | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Frühere [2013/26] | CY | 27.10.2010 | |
CZ | 27.10.2010 | ||
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
GB | 06.02.2011 | ||
LU | 06.02.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
BE | 28.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
FR | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Frühere [2013/25] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
GB | 06.02.2011 | ||
LU | 06.02.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
BE | 28.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
FR | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Frühere [2012/11] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
GB | 06.02.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
BE | 28.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
FR | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Frühere [2012/06] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
BE | 28.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
FR | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Frühere [2012/01] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
BE | 28.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Frühere [2011/48] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Frühere [2011/42] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Frühere [2011/38] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Frühere [2011/36] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Frühere [2011/35] | CZ | 27.10.2010 | |
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Frühere [2011/33] | FI | 27.10.2010 | |
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Frühere [2011/30] | FI | 27.10.2010 | |
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Frühere [2011/23] | FI | 27.10.2010 | |
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
Frühere [2011/19] | LT | 27.10.2010 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1030686 (CELANESE CORP) [A] 1,7* page 5, line 65 - line 77; figure - *; | [A]DE2342130 (HAUNI WERKE KOERBER & CO KG) [A] 1,7 * the whole document *; | [A]US3974007 (GREVE HEINZ) [A] 1,7 * column 15, line 13 - line 62; figure - *; | [A]GB2018165 (HAUNI WERKE KOERBER & CO KG) [A] 1,7 * page 3, line 32 - line 80; figure - *; | [A]GB2078559 (HAUNI WERKE KOERBER & CO KG) [A] 1,7 * page 6, line 9 - line 105; figure - *; | [A]US5342657 (BUDJINSKI JOSEPH F [US], et al) [A] 1,7 * column 2, line 41 - line 66; figure - * | Prüfung | US3095632 | EP1559333 | sonstige | US3095632 | EP0654224 | DE19811014 | EP1559333 |