EP1860815 - Datenübertragungsverfahren und Übertragungsschaltung dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.02.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2012 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 21.11.2012 [2012/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten High Tech Computer Corp. No. 23, Hsin Hua Rd. Tao Yuan / TW | [2007/48] | Erfinder | 01 /
Chu, Shih-Hung c/o No. 23, Hsin Hua Rd. Tao Yuan / TW | 02 /
Chuang, Hsun-Hsin c/o No. 23, Hsin Hua Rd. Tao Yuan / TW | 03 /
Peng, Ju-Chun c/o No. 23, Hsin Hua Rd. Tao Yuan / TW | [2007/48] | Vertreter | Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/29] | Becker Kurig Straus Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | ||
Frühere [2007/48] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07004147.0 | 28.02.2007 | [2007/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN20061081396 | 24.05.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN200610081396 | [2007/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1860815 | Datum: | 28.11.2007 | Sprache: | EN | [2007/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1860815 | Datum: | 15.04.2009 | Sprache: | EN | [2009/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.08.2007 | Klassifikation | IPC: | H04L7/02, G06F13/42, H04L29/06, // H04L7/033 | [2007/48] | CPC: |
H04L7/02 (EP);
G06F13/4291 (EP);
H04L7/033 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Datenübertragungsverfahren und Übertragungsschaltung dafür | [2007/48] | Englisch: | Data transmission method and transmission circuit thereof | [2007/48] | Französisch: | Procédé de transmission de données et son circuit de transmission | [2007/48] | Prüfungsverfahren | 07.03.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.05.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/28] | 07.11.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.02.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.02.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.01.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 15.04.2009 | BE | 15.04.2009 | CY | 15.04.2009 | CZ | 15.04.2009 | DK | 15.04.2009 | EE | 15.04.2009 | FI | 15.04.2009 | LT | 15.04.2009 | LV | 15.04.2009 | PL | 15.04.2009 | RO | 15.04.2009 | SI | 15.04.2009 | SK | 15.04.2009 | TR | 15.04.2009 | BG | 15.07.2009 | SE | 15.07.2009 | GR | 16.07.2009 | IS | 15.08.2009 | PT | 15.09.2009 | HU | 16.10.2009 | [2012/47] |
Frühere [2012/42] | AT | 15.04.2009 | |
BE | 15.04.2009 | ||
CY | 15.04.2009 | ||
CZ | 15.04.2009 | ||
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
BG | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
GR | 16.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
HU | 16.10.2009 | ||
Frühere [2012/37] | AT | 15.04.2009 | |
BE | 15.04.2009 | ||
CY | 15.04.2009 | ||
CZ | 15.04.2009 | ||
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
BG | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
GR | 16.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
Frühere [2011/06] | AT | 15.04.2009 | |
BE | 15.04.2009 | ||
CZ | 15.04.2009 | ||
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
BG | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
GR | 16.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
Frühere [2010/17] | AT | 15.04.2009 | |
BE | 15.04.2009 | ||
CZ | 15.04.2009 | ||
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
BG | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
Frühere [2010/15] | AT | 15.04.2009 | |
BE | 15.04.2009 | ||
CZ | 15.04.2009 | ||
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
Frühere [2010/04] | AT | 15.04.2009 | |
FI | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2181927 (AMPEX) [A] 1-10 * abstract * * page 2, column L, line 9 - line 24 *; | [X]EP0280391 (HEWLETT PACKARD CO [US]) [X] 1-10 * abstract * * column 1, line 11 - column 2, line 46 * * column 3, line 11 - line 35 * * column 3, line 49 - line 52 *; | [A]JPH0225140 (AIWA CO) [A] 1-10 * the whole document *; | [A]US5280539 (YEOM HEECHEOL H [KR], et al) [A] 1-10 * abstract * * column 3, line 19 - line 24 *; | [A]JPH08111674 (FUJI PHOTO OPTICAL CO LTD) [A] 1-10 * the whole document *; | [X]EP1061453 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) [X] 1-10 * abstract * * paragraphs [0001] - [0003] * * column 3, line 24 - line 33 *; | [A] - "HIGH SPEED SERIAL INTERFACE PROTOCOL", IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, IBM CORP. NEW YORK, US, (19911201), vol. 34, no. 7A, ISSN 0018-8689, pages 355 - 365, XP000255572 [A] 1-10 * figures 1,3 * * page 355, line 1 - line 9 * * page 358, line 1 - line 10 * * page 358, line 42 - page 360, line 19 * | [A] - "DETERMINATION OF ASYNCHRONOUS LINE PARAMETERS AND DEVICE CLASS VIA SOFTWARE", IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, IBM CORP. NEW YORK, US, (19910901), vol. 34, no. 4A, ISSN 0018-8689, pages 39 - 42, XP000211221 [A] 1-10 * page 40, line 5 - line 7; figure 1 * | vom Anmelder | EP1061453 |