EP1837599 - Verfahren zur automatischen Beendigung eines Pyrolysereinigungsvorgangs bei einem Backofen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.01.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Miele & Cie. KG Carl-Miele-Strasse 29 33332 Gütersloh / DE | [2014/09] |
Frühere [2007/39] | Für alle benannten Staaten Miele & Cie. KG Carl-Miele-Strasse 29 33332 Gütersloh / DE | Erfinder | 01 /
Krümpelmann, Thomas, Dr. Sternenweg 1 33332 Gütersloh / DE | 02 /
Sillmen, Ulrich, Dr. Eggestrasse 76 33332 Gütersloh / DE | [2007/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07004628.9 | 07.03.2007 | [2007/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061013094 | 20.03.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006013094 | [2007/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1837599 | Datum: | 26.09.2007 | Sprache: | DE | [2007/39] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1837599 | Datum: | 30.12.2009 | [2009/53] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1837599 | Datum: | 26.02.2014 | Sprache: | DE | [2014/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.12.2009 | Klassifikation | IPC: | F24C7/08, F24C14/02, F24C15/20 | [2010/01] | CPC: |
F24C14/02 (EP);
F24C15/2007 (EP)
|
Frühere IPC [2007/39] | F24C7/08, F24C14/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur automatischen Beendigung eines Pyrolysereinigungsvorgangs bei einem Backofen | [2007/39] | Englisch: | Method for automatically ending a pyrolysis cleaning process in an oven | [2007/39] | Französisch: | Procédé destiné à la finalisation automatique d'un processus de nettoyage à pyrolyse dans un four | [2007/39] | Prüfungsverfahren | 09.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/03] | 04.10.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.01.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.01.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.10.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 27.11.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 07.03.2007 | BG | 26.02.2014 | CY | 26.02.2014 | CZ | 26.02.2014 | DK | 26.02.2014 | EE | 26.02.2014 | FI | 26.02.2014 | LT | 26.02.2014 | LV | 26.02.2014 | MC | 26.02.2014 | MT | 26.02.2014 | NL | 26.02.2014 | RO | 26.02.2014 | SE | 26.02.2014 | SI | 26.02.2014 | SK | 26.02.2014 | IE | 07.03.2014 | LU | 07.03.2014 | BE | 31.03.2014 | CH | 31.03.2014 | LI | 31.03.2014 | FR | 28.04.2014 | GB | 26.05.2014 | GR | 27.05.2014 | IS | 26.06.2014 | PT | 26.06.2014 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 07.03.2007 | |
BG | 26.02.2014 | ||
CY | 26.02.2014 | ||
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
BE | 31.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
GR | 27.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2016/28] | BG | 26.02.2014 | |
CY | 26.02.2014 | ||
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
GR | 27.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2016/25] | BG | 26.02.2014 | |
CY | 26.02.2014 | ||
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2016/12] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2015/24] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2015/08] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2015/07] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/52] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/50] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/49] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/48] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/41] | CY | 26.02.2014 | |
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/39] | CY | 26.02.2014 | |
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/37] | CY | 26.02.2014 | |
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/36] | LT | 26.02.2014 | |
IS | 26.06.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]US4481404 (THOMAS CHARLES E [US], et al) [DA] 1-3 * column 5, lines 60-67 * * columns 7-8; figure 7 *; | [A]DE19706186 (MIELE & CIE [DE]) [A] 1-3* columns 2-5 * |