EP1795282 - Zerstäuber mit zentrifugaler Zerstäubung und Luftführung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.09.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.09.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.10.2011 [2011/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Henkel Corporation One Henkel Way Rocky Hill, CT 06067 / US | [2010/42] |
Frühere [2007/24] | Für alle benannten Staaten ACHESON INDUSTRIES, INC. 511 Fort Street, Suite 315 Port Huron Michigan 48060 / US | Erfinder | 01 /
Renkl, Hans-Dieter Maienweg 11 89189 Berghülen / DE | 02 /
Kok, Douwe-Marten Torum 8 9679 Scheemda / NL | 03 /
Junker, Thomas Starenweg 21 89150 Laichingen / DE | 04 /
Keim, Karl-Heinz Schlesierstrasse 10 89233 Neu-Ulm / DE | [2007/39] |
Frühere [2007/24] | 01 /
Renkl, Hans-Dieter Maienweg 11 89189 Berghülen / DE | ||
02 /
Kok, Douwe-Marten Torum 8 9679 Scheemda / NL | |||
03 /
Junker, Thomas Rassensteinstrasse 9 73571 Göggingen / DE | |||
04 /
Keim, Karl-Heinz Schlesierstrasse 10 89233 Neu-Ulm / DE | Vertreter | Kucken, Stefan, et al Henkel AG & Co. KGaA VTP Patente 40191 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2010/42] | Kucken, Stefan, et al Henkel AG & Co. KGaA VTP Patente 40191 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [2007/24] | Herzog, Markus, et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07005291.5 | 21.09.1998 | [2007/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998110032 | 09.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19810032 | [2007/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1795282 | Datum: | 13.06.2007 | Sprache: | EN | [2007/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1795282 | Datum: | 27.10.2010 | Sprache: | EN | [2010/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.05.2007 | Klassifikation | IPC: | B22D17/20, B05B3/10, B05B13/06, B05C9/14, B22D17/22 | [2007/24] | CPC-Daten noch nicht verfügbar | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [2007/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zerstäuber mit zentrifugaler Zerstäubung und Luftführung | [2007/24] | Englisch: | Spray element with centrifugal atomization and air guidance | [2007/24] | Französisch: | Élément pulvérisateur à atomisation centrifuge et guidage d'air | [2007/24] | Prüfungsverfahren | 14.03.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/24] | 16.11.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.09.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.01.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.02.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.05.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.05.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP98117873.4 / EP0941788 | Einspruch (Einsprüche) | 28.07.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 29.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 30.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 14.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 27.10.2010 | SE | 27.10.2010 | [2011/33] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2709110 (SCHMIDT WILLIAM E) [A] 1-33* the whole document *; | [X]US4380321 (CULBERTSON SAMUEL W, et al) [X] 1-33 * the whole document *; | [X]US4601921 (LEE HSAI-YIN [US]) [X] 1-33 * the whole document *; | [X]US4792094 (TACHI KAZUYUKI [JP], et al) [X] 1-33 * the whole document * | vom Anmelder | DE2804633 | EP0037645 | US4601921 | DE4105116 | US5346486 |