EP1835787 - Mikrowellenofen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.10.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.2009 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 16.12.2009 [2009/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/51] | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | ||
Frühere [2007/38] | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | Erfinder | 01 /
Emmerich, Rudolf, Dr. Fortelgasse 5 76456 Kuppenheim / DE | 02 /
Graf, Mathias, Dipl.-Ing. Gartenstr. 7 76327 Pfinztal / DE | 03 /
Schönwald, Markus Waghäuslerstr. 114 68753 Waghäusel / DE | 04 /
Henning, Frank, Dr. Ing. Reutweg 15 76327 Pfinztal / DE | 05 /
Horsmann, Ulrich, Dr. Pfeilstrasse 25-27 50672 Köln / DE | [2007/38] | Vertreter | Lenz, Steffen LICHTI - Patentanwälte Postfach 41 07 60 76207 Karlsruhe / DE | [N/P] |
Frühere [2007/38] | Lenz, Steffen Patentanwälte Lichti & Partner GbR Postfach 41 07 60 D-76207 Karlsruhe / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07005447.3 | 16.03.2007 | [2007/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061012041 | 16.03.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006012041 | [2007/38] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1835787 | Datum: | 19.09.2007 | Sprache: | DE | [2007/38] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1835787 | Datum: | 15.10.2008 | [2008/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.09.2008 | Klassifikation | IPC: | H05B6/80, H05B6/72, H05B6/70, F24C15/16 | [2008/26] | CPC: |
H05B6/72 (EP);
H05B6/6408 (EP);
H05B6/6426 (EP);
H05B6/702 (EP)
|
Frühere IPC [2007/38] | H05B6/70, H05B6/72 | Benannte Vertragsstaaten | [2009/26] |
Frühere [2007/38] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mikrowellenofen | [2007/38] | Englisch: | Microwave oven | [2007/38] | Französisch: | Four à micro-ondes | [2007/38] | Prüfungsverfahren | 16.04.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/46] | 29.05.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/46] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2009 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4923704 (LEVINSON MELVIN L [US]) [A] 13-15 * column 3, line 46 - column 4, line 29; figure 5 *; | [X]EP0538163 (MAILLARD ETIENNE DE [FR]) [X] 1,2,4,5,10 * column 3, line 14 - line 35; figures 1,2 *; | [A]FR2699650 (SOREMEM [FR]) [A] 13-15 * page 6, line 12 - page 7, line 24; figure 3 *; | [A]WO9708497 (MOULINEX SA [FR], et al) [A] 1-12,15 * page 4, line 7 - line 30; figures 1-5 *; | [A]DE19543401 (MIKROWELLEN SYSTEME MWS GMBH [CH]) [A] 13-15 * column 2, line 32 - column 3, line 27; figures 1,2 *; | [A]US5783803 (ROBARDS JR CHESTER F [US]) [A] 13-15* column 4, line 12 - line 29; figures 1-4 *; | [A]US6209447 (EWALD HENRY T [US], et al) [A] 13-15 * column 5, line 45 - column 6, line 44; figures 1,3,4 *; | [X]WO0182653 (ENERSYST DEV CT L L C [US], et al) [X] 1,2,4-6,10 * page 12, line 3 - line 26; figure 17 *; | [A]DE10309506 (WALTER HUBERT ERIC [DE]) [A] 13-15 * paragraph [0052] - paragraph [0056]; figures 1-3 *; | [X]WO2005041672 (GLOBAL APPLIANCE TECHNOLOGIES [US], et al) [X] 1 * page 10, line 12 - line 22; figure 6 * |