EP1839604 - Vorrichtung zum Durchführen von Untersuchungen und chirurgischen Eingriffen an der Gebärmutter [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.08.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.08.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 11.09.2013 [2013/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Karl Storz GmbH & Co. KG Mittelstrasse 8 78532 Tuttlingen / DE | [N/P] |
Frühere [2007/40] | Für alle benannten Staaten Karl Storz GmbH & Co. KG Mittelstrasse 8 78532 Tuttlingen / DE | Erfinder | 01 /
Walter, Christian Scheffelstrasse 21 78576 Emmingen-Liptingen / DE | [2007/40] | Vertreter | Weller, Wolfgang, et al Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2007/40] | Weller, Wolfgang, et al Witte, Weller & Partner Patentanwälte Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07006115.5 | 24.03.2007 | [2007/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061016002 | 30.03.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006016002 | [2007/40] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1839604 | Datum: | 03.10.2007 | Sprache: | DE | [2007/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1839604 | Datum: | 03.10.2012 | Sprache: | DE | [2012/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.07.2007 | Klassifikation | IPC: | A61B17/42, // A61B17/28 | [2007/40] | CPC: |
A61B17/4241 (EP,US);
A61B2017/2912 (EP,US);
A61B2017/2946 (EP,US);
A61B2017/4216 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2008/24] |
Frühere [2007/40] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Durchführen von Untersuchungen und chirurgischen Eingriffen an der Gebärmutter | [2007/40] | Englisch: | Device for performing examinations and surgical operations on the uterus | [2007/40] | Französisch: | Dispositif destiné à l'exécution de recherches et opérations chirurgicales de l'utérus | [2007/40] | Prüfungsverfahren | 01.03.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.03.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/16] | 04.04.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 09.05.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 24.03.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.08.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.04.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.08.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.08.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.03.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 04.07.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5571115 (NICHOLAS DAVID A [US]) [A] 14,15* column 5, line 59 - column 6, line 4 *; | [A]DE19603981 (WOLF GMBH RICHARD [DE]) [A] 6,7,9-11 * column 3, line 65 - column 4, line 47 *; | [A]DE20110921U (TROKAMED HENGSTLER GMBH [DE]) [A] 6,8-11 * page 8, line 32 - page 9, line 12 * * page 10, line 8 - line 16 *; | [X]WO02065924 (VAN HEERDEN MARCUS VINCENT [ZA]) [X] 1-5,8,15-18 * page 4, paragraph 10 - page 5, paragraph 3 * |