EP1848133 - Vorrichtung und Verfahren zum Senden eines Rundfunksignals, Verfahren zur Wiedergabe eines Rundfunksignals und Vorrichtung zum Empfangen eines Rundfunksignals [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.02.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.03.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.10.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG ELECTRONICS INC. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [N/P] |
Frühere [2018/14] | Für alle benannten Staaten LG ELECTRONICS INC. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | ||
Frühere [2010/10] | Für alle benannten Staaten LG ELECTRONICS INC. 20, Yeouido-dong Yeoungdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | ||
Frühere [2010/01] | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu Seoul 150-010 / KR | ||
Frühere [2007/43] | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20 Yoido-dong Yongdungpo-gu Seoul 150-010 / KR | ||
Für alle benannten Staaten Munhwa Broadcasting Corp. 31, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul / KR | Erfinder | 01 /
Han, Seong Cheol 106-2102 Sinil Utovill Apt. 55-4 Howon 2(i)-dong Uijeongbu-si Gyeonggi-do / KR | 02 /
Kwak, Jae Do 201, 660-9 Yeoksam-dong Gangnam-gu Seoul / KR | 03 /
Yang, Seung Heon 143-15 Sangsu-dong Mapo-gu Seoul / KR | 04 /
Youn, Jong Keun 649-1101 Sejong Apt. 1145 Sanbon-dong Gunpo-si Gyeonggi-do / KR | 05 /
Choi, Byoung Ho 105-704 Seongjeo Maeul 1-danj Daehwa-dong Ilsan-gu Goyang-si Gyeonggi-do / KR | 06 /
Kim, Jin Tae 3567-1 Sanbuk-dong Gunsan-si Jeollabuk-do / KR | 07 /
Jung, Mun Ho 511 A-dong Samik Apt. 51 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul / KR | [2018/14] |
Frühere [2007/43] | 01 /
Han, Seong Cheol 106-2102 Sinil Utovill Apt. 55-4 Howon 2(i)-dong Uijeongbu-si Gyeonggi-do / KR | ||
02 /
Kwak, Jae Do 201, 660-9 Yeoksam-dong Gangnam-gu Seoul / KR | |||
03 /
Yang, Seung Heon 143-15 Sangsu-dong Mapo-gu Seoul / KR | |||
04 /
Youn, Jong Keun 649-1101 Sejong Apt. 1145 Sanbon-dong Gunpo-si Gyeonggi-do / KR | |||
05 /
Choi, Byoung Ho 105-704 Seongjeo Maeul 1-danj Daehwa-dong Ilsan-gu Goyang-si Gyeonggi-do / KR | |||
06 /
Kim, Jin Tae 3567-1 Sanbuk-dong Gunsan-si Jeollabuk-do / KR | |||
07 /
Jung, Mun Ho 511 A-dong Samik Apt. 51 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul / KR | Vertreter | Katérle, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [2018/14] |
Frühere [2007/43] | Katérle, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07008133.6 | 20.04.2007 | [2007/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20060036347 | 21.04.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20060036347 | [2007/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1848133 | Datum: | 24.10.2007 | Sprache: | EN | [2007/43] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1848133 | Datum: | 25.05.2011 | [2011/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1848133 | Datum: | 04.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.04.2011 | Klassifikation | IPC: | H04H60/25, H04H20/40 | [2017/40] | CPC: |
H04H60/27 (EP,US);
H04N7/025 (KR);
H04H40/18 (EP,US);
H04H60/25 (EP,US);
H04H60/47 (EP,US);
H04N21/44 (KR)
|
Frühere IPC [2007/43] | H04H1/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/14] |
Frühere [2007/43] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung und Verfahren zum Senden eines Rundfunksignals, Verfahren zur Wiedergabe eines Rundfunksignals und Vorrichtung zum Empfangen eines Rundfunksignals | [2007/43] | Englisch: | Apparatus and method for transmitting a broadcast signal, method of reproducing a broadcast signal and apparatus for receiving a broadcast signal | [2007/43] | Französisch: | Appareil et méthode pour la transmission d'un signal de diffusion hertzienne, méthode pour la reproduction d'un signal de diffusion hertzienne et appareil pour la réception d'un signal de diffusion hertzienne | [2007/43] | Prüfungsverfahren | 20.10.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.10.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/48] | 24.09.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.01.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.06.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.03.2015 | Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen (Frist: M01) | 08.04.2015 | Antwort auf einer Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen | 29.08.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung | 27.09.2017 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 02.10.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.01.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.01.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.01.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.09.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 07.01.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.04.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 21.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 21.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.04.2007 | AT | 04.04.2018 | CY | 04.04.2018 | CZ | 04.04.2018 | DK | 04.04.2018 | EE | 04.04.2018 | ES | 04.04.2018 | FI | 04.04.2018 | IT | 04.04.2018 | LT | 04.04.2018 | LV | 04.04.2018 | MC | 04.04.2018 | NL | 04.04.2018 | PL | 04.04.2018 | RO | 04.04.2018 | SE | 04.04.2018 | SI | 04.04.2018 | SK | 04.04.2018 | TR | 04.04.2018 | IE | 20.04.2018 | LU | 20.04.2018 | MT | 20.04.2018 | BE | 30.04.2018 | CH | 30.04.2018 | LI | 30.04.2018 | BG | 04.07.2018 | GR | 05.07.2018 | IS | 04.08.2018 | PT | 06.08.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 20.04.2007 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CY | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
TR | 04.04.2018 | ||
IE | 20.04.2018 | ||
LU | 20.04.2018 | ||
MT | 20.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2020/28] | HU | 20.04.2007 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
TR | 04.04.2018 | ||
IE | 20.04.2018 | ||
LU | 20.04.2018 | ||
MT | 20.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 04.04.2018 | |
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
TR | 04.04.2018 | ||
IE | 20.04.2018 | ||
LU | 20.04.2018 | ||
MT | 20.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 04.04.2018 | |
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
IE | 20.04.2018 | ||
LU | 20.04.2018 | ||
MT | 20.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AT | 04.04.2018 | |
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
IE | 20.04.2018 | ||
LU | 20.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2019/19] | AT | 04.04.2018 | |
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
IE | 20.04.2018 | ||
LU | 20.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AT | 04.04.2018 | |
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
LU | 20.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 04.04.2018 | |
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
LU | 20.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | DK | 04.04.2018 | |
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
LU | 20.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | DK | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
LU | 20.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2019/03] | ES | 04.04.2018 | |
FI | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | ES | 04.04.2018 | |
FI | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
Frühere [2018/51] | ES | 04.04.2018 | |
FI | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
Frühere [2018/49] | ES | 04.04.2018 | |
FI | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
Frühere [2018/47] | ES | 04.04.2018 | |
FI | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
Frühere [2018/43] | NL | 04.04.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US5610653 (ABECASSIS MAX [US]) [X] 1-5,8-16,19-24,27-29,31,32 * column 2, lines 29-42 * * column 6, lines 30-33,60-61 * * column 7, lines 35-40,55-60 * * column 8, lines 35-51 * * column 9, lines 56-65 * * column 10, lines 15-32 * * column 11, lines 50-57,63-65 * * column 16, lines 11-22 * * column 18, lines 38-47,58-65 * * column 20, lines 41-45 * * column 27, lines 28-30 * * column 28, lines 38-44,59-64 * * column 31, lines 7-10,15-22 * * column 32, lines 24-27 * * column 34, line 62 - column 35, line 4 * * column 37, lines 36-38 * * figures 3A-3D * [I] 6,7,17,18,25,26,30; | [XA]US2002067436 (SHIRAHAMA AKIRA [JP], et al) [X] 1,8,13,19,28,29,31 * abstract * * paragraphs [0036] , [0 55] - [0057] * [A] 2-7,9-12,14-18,20-24,27,32; | [XA]EP1460849 (SONY CORP [JP]) [X] 1,8,13,19,28,29,31 * abstract * * paragraphs [0008] - [0010] - [0014] - [0015] - [0078] , [0086] - [0090] - [0092] - [0094] * [A] 2-7,9-12,14-18,20-24,27,32; | [XA]US2004244037 (YAMAGUCHI TAKAO [JP], et al) [X] 1,8,13,19,28,29,31 * paragraphs [0058] , [0076] , [0079] - [0081] - [0083] * [A] 2-7,9-12,14-18,20-24,27,32; | [XA]EP1503589 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [X] 1,8,13,19,28,29,31 * paragraphs [0026] - [0029] * [A] 2-7,9-12,14-18,20-24,27,32; | [XA]WO2005043783 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP], et al) [X] 1,8,13,19,28,29,31 [A] 2-7,9-12,14-18,20-24,27,32; | [A]US2005285997 (KOYAMA YOSHIHIDE [JP], et al) [A] 25,26 * paragraphs [0083] - [0086] *; | EP1657835 [ ] (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [ ] * paragraphs [0059] - [0061] * | Prüfung | EP1501316 | WO2005069621 | US2005196143 | EP1628490 |