EP1870252 - System zum Verschliessen von Briefumschlägen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.10.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.10.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 01.12.2010 [2010/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pitney Bowes, Inc. 1, Elmcroft Road Stamford, CT 06926 / US | [2007/52] | Erfinder | 01 /
Allen, Robert J. 3 Buttercup Lane Shelton Connecticut 06484 / US | 02 /
Lyga, Thomas M. 112 Settlers Hill Road Southbury Connecticut 06488 / US | 03 /
Baldino, Neil F. 18 Gelding Hill Road Sandy Hook Connecticut 06482 / US | [2007/52] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2007/52] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07010338.7 | 24.05.2007 | [2007/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060471161 | 20.06.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 471161 | [2007/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1870252 | Datum: | 26.12.2007 | Sprache: | EN | [2007/52] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1870252 | Datum: | 23.01.2008 | [2008/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1870252 | Datum: | 23.12.2009 | Sprache: | EN | [2009/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.12.2007 | Klassifikation | IPC: | B43M5/04 | [2007/52] | CPC: |
B43M5/042 (EP,US);
Y10T156/1051 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI [2008/40] |
Frühere [2007/52] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System zum Verschliessen von Briefumschlägen | [2007/52] | Englisch: | Envelope flap closing system | [2007/52] | Französisch: | Système de rabat d'une enveloppe | [2007/52] | Prüfungsverfahren | 20.05.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.06.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/33] | 24.07.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 29.08.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 27.08.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.11.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.11.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 24.09.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0825037 (HADEWE BV [NL]); | [A]US6041569 (FREEMAN GERALD C [US], et al); | [A]US6346149 (GREGOIRE JEAN-PIERRE [FR], et al); | [PX]EP1674290 (NEOPOST SA [FR]) | vom Anmelder | US2006220307 |