EP1895138 - Abdeckungsstruktur für einen Verbrennungsmotor [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.06.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.06.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 04.07.2012 [2012/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HONDA MOTOR CO., LTD. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome Minato-ku Tokyo 107-8556 / JP | [N/P] |
Frühere [2011/20] | Für alle benannten Staaten HONDA MOTOR CO., LTD. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome Minato-ku Tokyo 107-8556 / JP | ||
Frühere [2008/10] | Für alle benannten Staaten HONDA MOTOR CO., LTD. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku Tokyo 107-8556 / JP | Erfinder | 01 /
Negoro, Masaaki c/o Honda R&D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi Saitama, 351-0193 / JP | 02 /
Kurosu, Reina c/o Honda R&D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi Saitama, 351-0193 / JP | 03 /
Wakita, Nobutaka c/o Honda R&D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi Saitama, 351-0193 / JP | [2011/11] |
Frühere [2008/10] | 01 /
Negoro, Masaaki Honda R&D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi Saitama, 351-0193 / JP | ||
02 /
Kurosu, Reina Honda R&D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi Saitama, 351-0193 / JP | |||
03 /
Wakita, Nobutaka Honda R&D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi Saitama, 351-0193 / JP | Vertreter | Liska, Horst, et al Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/10] | Liska, Horst, et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07012522.4 | 26.06.2007 | [2008/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20060230952 | 28.08.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2006230952 | [2008/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1895138 | Datum: | 05.03.2008 | Sprache: | EN | [2008/10] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1895138 | Datum: | 08.09.2010 | [2010/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1895138 | Datum: | 27.07.2011 | Sprache: | EN | [2011/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.08.2010 | Klassifikation | IPC: | F02F7/00, B62J13/00, F01P11/04 | [2010/36] | CPC: |
F01P11/04 (EP,US);
F02F7/007 (EP,US);
F02F7/0073 (EP,US);
F02B61/02 (EP,US)
|
Frühere IPC [2008/10] | F02F7/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, GB, IT [2011/19] |
Frühere [2008/10] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abdeckungsstruktur für einen Verbrennungsmotor | [2008/10] | Englisch: | Cover structure of an internal combustion engine | [2008/10] | Französisch: | Structure de couvercle d'un moteur à combustion interne | [2008/10] | Prüfungsverfahren | 26.06.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/10] | 18.11.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.02.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.02.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.11.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 02.05.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH01139024U (HONDA) [A] 1 * the whole document *; | [AD]JP7055291Y (HONDA) [AD] 1 * figure 4 *; | [A]US2005217629 (THURM KENNETH R [US], et al) [A] 1 * paragraph [0037] - paragraph [0040]; figures 2, 4 * |