EP1903495 - Verfahren zur Herstellung einer aktualisierbaren Datenbank für Personenverhaltensmuster [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 25.04.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.04.2014 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 28.05.2014 [2014/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Alcatel Lucent 3, avenue Octave Gréard 75007 Paris / FR | [2012/11] |
Frühere [2012/10] | Für alle benannten Staaten Alcatel-Lucent USA Inc. 600-700 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974 / US | ||
Frühere [2009/36] | Für alle benannten Staaten LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill NJ 07974-0636 / US | ||
Frühere [2008/40] | Für alle benannten Staaten Lucent Technologies Inc. 600 Mountain Avenue Murray Hill NJ 07974-0636 / US | ||
Frühere [2008/13] | Für alle benannten Staaten Lucent Technologies Inc. 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-0636 / US | Erfinder | 01 /
Lambert, Diane 15 Upper Drive Berkeley Heights New Jersey 07901 / US | 02 /
Pinheiro, Jose C. 146 Center Avenue Chatham New Jersey 07928 / US | 03 /
Sun, Don X. 48 Scheurman Terrace Warren New Jersey 07059 / US | [2008/13] | Vertreter | 2SPL Patentanwälte PartG mbB Landaubogen 3 81373 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/43] | 2SPL Patentanwälte Postfach 15 17 23 80050 München / DE | ||
Frühere [2012/15] | Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte Neuer Zollhof 2 40221 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [2008/46] | Sarup, David Alexander, et al Alcatel-Lucent Telecom Limited Unit 18, Core 3, Workzone Innova Business Park Electric Avenue Enfield EN3 7XU / GB | ||
Frühere [2008/13] | Sarup, David Alexander, et al Alcatel-Lucent Telecom Limited Unit 18, Core 3, Workzone Innova Business Park Electric Avenue Enfield, EN3 7XU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07015069.3 | 31.05.2000 | [2008/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990136746P | 01.06.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 136746 P | [2008/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1903495 | Datum: | 26.03.2008 | Sprache: | EN | [2008/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.02.2008 | Klassifikation | IPC: | G06Q40/00, H04M3/36 | [2008/13] | CPC: |
G06Q40/08 (EP);
H04M2203/6027 (EP);
H04M3/2218 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2008/49] |
Frühere [2008/13] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung einer aktualisierbaren Datenbank für Personenverhaltensmuster | [2008/13] | Englisch: | Method for constructing an updateable database of subject behaviour patterns | [2008/13] | Französisch: | Procédé pour la construction d'une base de données évolutive sur les modes de comportement d'un sujet | [2008/13] | Prüfungsverfahren | 08.08.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/13] | 27.09.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 27.10.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.11.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE | 12.02.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.11.2013 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/22] | 26.11.2013 | Termin der mündlichen Verhandlung | 03.01.2014 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 13.01.2014 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2014/22] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP00938026.2 / EP1145091 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20000938026) , ist 17.12.2001 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 08.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.05.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 28.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 24.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 23.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 27.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Dingliche Rechte oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen | ID: | 01 | Für: | alle benannten Staaten | Datum: | 10.04.2013 | [2013/40] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB2321363 (NORTHERN TELECOM LTD [CA]) [X] 1-4 * abstract * * figures 1,3,6,12 * * page 4, paragraph 2 * * page 7 *; | [X]WO9631043 (BRITISH TELECOMM [GB], et al) [X] 1-4 * abstract *; | [A]WO9854677 (VISA INT SERVICE ASS [US], et al) [A] 1-4 * abstract * * page 2, paragraph 2 * * page 2, paragraph 2 - paragraph 3 * * figures 1,2 *; | [A]US5870752 (GIBBONS PHILLIP B [US], et al) [A] 1-4 * abstract * * column 5, line 45 - column 8, line 11 *; | [A]US5627886 (BOWMAN WILLIAM B [US]) [A] 1-4 * the whole document *; | [A]WO9411959 (CORAL SYSTEMS INC [US]) [A] 1-4 * the whole document * |