EP1925388 - Tischkreissäge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.05.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.06.2013 [2013/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Metabowerke GmbH Metabo-Allee 1 72602 Nürtingen / DE | [2008/22] | Erfinder | 01 /
Ruf, Hans Feuerleinstrasse 2 72649 Wolfschlugen / DE | 02 /
Schulz, Manfred Hafnerstrasse 11 72622 Nürtingen / DE | [2008/22] | Vertreter | Raunecker, Klaus Peter, et al Lorenz & Kollegen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Alte Ulmer Strasse 2 89522 Heidenheim / DE | [N/P] |
Frühere [2010/38] | Raunecker, Klaus Peter, et al Lorenz & Kollegen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft Alte Ulmer Strasse 2 89522 Heidenheim / DE | ||
Frühere [2008/35] | Dreiss, Fuhlendorf, Steimle & Becker Patentanwälte Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | ||
Frühere [2008/22] | Dreiss, Fuhlendorf, Steimle & Becker Patentanwälte Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07016041.1 | 16.08.2007 | [2008/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061055018 | 22.11.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006055018 | [2008/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1925388 | Datum: | 28.05.2008 | Sprache: | DE | [2008/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1925388 | Datum: | 11.07.2012 | Sprache: | DE | [2012/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.02.2008 | Klassifikation | IPC: | B23D45/06, B27G19/02 | [2008/22] | CPC: |
B23D45/06 (EP);
B27G19/02 (EP);
B27G19/08 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2009/06] |
Frühere [2008/22] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tischkreissäge | [2008/22] | Englisch: | Circular saw bench | [2008/22] | Französisch: | Scie circulaire à table | [2008/22] | Prüfungsverfahren | 13.09.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/44] | 29.11.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 14.01.2009 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 05.03.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.05.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.05.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.03.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 12.04.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 11.07.2012 | [2013/23] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB662756 (ARTHUR WILFRED HUNT) [A] 1 * figure 4 *; | [A]NL6703368 (JAN VAN MAASTRICHT) [A] 1 * page 3, lines 6-12 * * page 3, line 26 - page 5, line 2 * * figure - *; | [DA]US2001035081 (SUTTON STEPHEN O [US]) [DA] 1 * column W *; | [A]US1594772 (FOURNIER CHARLES N) [A] 1 * Seite 1; Zeilen 57 bis 97; Abbildungen 1,2 *; | [DA]DE10348587 (P & F BROTHER IND CORP [TW]) [DA] 1 * the whole document *; | [A]US1563317 (AUEL CARL B) [A] 1 * Seite 1, Zeile 81 - Seite 2, Zeile 21; Abbildung 5 * |