EP1881637 - Prioritätsbehandlung für Datenübertragungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.11.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [2008/47] | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | ||
Frühere [2008/04] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | Erfinder | 01 /
Löhr, Joachim c/oPanasonic R & D Center Germany GmbH Monzastrasse 4c 63225 Langen / DE | 02 /
Seidel, Eiko c/oPanasonic R & D Center Germany GmbH Monzastrasse 4c 63225 Langen / DE | 03 /
Petrovic, Dragan c/o Panasonic R & D Center Germany GmbH Monzastrasse 4c 63225 Langen / DE | [2008/04] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/04] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07019152.3 | 15.06.2004 | [2008/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1881637 | Datum: | 23.01.2008 | Sprache: | EN | [2008/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1881637 | Datum: | 05.01.2011 | Sprache: | EN | [2011/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.12.2007 | Klassifikation | IPC: | H04L1/18, H04L12/56 | [2008/04] | CPC: |
H04L1/1812 (EP,US);
H04W72/12 (KR);
H04W72/566 (EP,US);
H04L1/1887 (EP,US);
H04L65/00 (KR);
H04L65/40 (KR);
H04W72/56 (KR);
H04W72/1268 (EP,US);
H04W74/00 (EP,US);
H04W84/04 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Prioritätsbehandlung für Datenübertragungen | [2008/04] | Englisch: | Priority-handling for data transmissions | [2008/04] | Französisch: | Manipulation prioritaire pour transmissions de données | [2008/04] | Prüfungsverfahren | 28.09.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/04] | 23.07.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.10.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.02.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.04.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.09.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.09.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.10.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 15.10.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP04014004.8 / EP1608194 | Einspruch (Einsprüche) | 06.10.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 05.01.2011 | BE | 05.01.2011 | CY | 05.01.2011 | CZ | 05.01.2011 | DK | 05.01.2011 | EE | 05.01.2011 | HU | 05.01.2011 | IT | 05.01.2011 | NL | 05.01.2011 | PL | 05.01.2011 | RO | 05.01.2011 | SI | 05.01.2011 | SK | 05.01.2011 | TR | 05.01.2011 | BG | 05.04.2011 | GR | 06.04.2011 | ES | 16.04.2011 | PT | 05.05.2011 | IE | 15.06.2011 | LU | 15.06.2011 | CH | 30.06.2011 | LI | 30.06.2011 | MC | 30.06.2011 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | AT | 05.01.2011 | |
BE | 05.01.2011 | ||
CY | 05.01.2011 | ||
CZ | 05.01.2011 | ||
DK | 05.01.2011 | ||
EE | 05.01.2011 | ||
IT | 05.01.2011 | ||
NL | 05.01.2011 | ||
PL | 05.01.2011 | ||
RO | 05.01.2011 | ||
SI | 05.01.2011 | ||
SK | 05.01.2011 | ||
TR | 05.01.2011 | ||
BG | 05.04.2011 | ||
GR | 06.04.2011 | ||
ES | 16.04.2011 | ||
PT | 05.05.2011 | ||
IE | 15.06.2011 | ||
LU | 15.06.2011 | ||
CH | 30.06.2011 | ||
LI | 30.06.2011 | ||
MC | 30.06.2011 | ||
Frühere [2013/25] | AT | 05.01.2011 | |
BE | 05.01.2011 | ||
CY | 05.01.2011 | ||
CZ | 05.01.2011 | ||
DK | 05.01.2011 | ||
EE | 05.01.2011 | ||
IT | 05.01.2011 | ||
NL | 05.01.2011 | ||
PL | 05.01.2011 | ||
RO | 05.01.2011 | ||
SI | 05.01.2011 | ||
SK | 05.01.2011 | ||
BG | 05.04.2011 | ||
GR | 06.04.2011 | ||
ES | 16.04.2011 | ||
PT | 05.05.2011 | ||
IE | 15.06.2011 | ||
LU | 15.06.2011 | ||
CH | 30.06.2011 | ||
LI | 30.06.2011 | ||
MC | 30.06.2011 | ||
Frühere [2013/21] | AT | 05.01.2011 | |
BE | 05.01.2011 | ||
CY | 05.01.2011 | ||
CZ | 05.01.2011 | ||
DK | 05.01.2011 | ||
EE | 05.01.2011 | ||
IT | 05.01.2011 | ||
NL | 05.01.2011 | ||
PL | 05.01.2011 | ||
RO | 05.01.2011 | ||
SI | 05.01.2011 | ||
SK | 05.01.2011 | ||
BG | 05.04.2011 | ||
GR | 06.04.2011 | ||
ES | 16.04.2011 | ||
PT | 05.05.2011 | ||
IE | 15.06.2011 | ||
CH | 30.06.2011 | ||
LI | 30.06.2011 | ||
MC | 30.06.2011 | ||
Frühere [2012/20] | AT | 05.01.2011 | |
BE | 05.01.2011 | ||
CY | 05.01.2011 | ||
CZ | 05.01.2011 | ||
DK | 05.01.2011 | ||
EE | 05.01.2011 | ||
IT | 05.01.2011 | ||
NL | 05.01.2011 | ||
PL | 05.01.2011 | ||
RO | 05.01.2011 | ||
SI | 05.01.2011 | ||
SK | 05.01.2011 | ||
BG | 05.04.2011 | ||
GR | 06.04.2011 | ||
ES | 16.04.2011 | ||
PT | 05.05.2011 | ||
IE | 15.06.2011 | ||
CH | 30.06.2011 | ||
LI | 30.06.2011 | ||
Frühere [2012/03] | AT | 05.01.2011 | |
BE | 05.01.2011 | ||
CY | 05.01.2011 | ||
CZ | 05.01.2011 | ||
DK | 05.01.2011 | ||
EE | 05.01.2011 | ||
IT | 05.01.2011 | ||
NL | 05.01.2011 | ||
PL | 05.01.2011 | ||
RO | 05.01.2011 | ||
SI | 05.01.2011 | ||
SK | 05.01.2011 | ||
BG | 05.04.2011 | ||
GR | 06.04.2011 | ||
ES | 16.04.2011 | ||
PT | 05.05.2011 | ||
Frühere [2011/50] | AT | 05.01.2011 | |
BE | 05.01.2011 | ||
CY | 05.01.2011 | ||
CZ | 05.01.2011 | ||
DK | 05.01.2011 | ||
EE | 05.01.2011 | ||
NL | 05.01.2011 | ||
PL | 05.01.2011 | ||
RO | 05.01.2011 | ||
SI | 05.01.2011 | ||
SK | 05.01.2011 | ||
BG | 05.04.2011 | ||
GR | 06.04.2011 | ||
ES | 16.04.2011 | ||
PT | 05.05.2011 | ||
Frühere [2011/47] | AT | 05.01.2011 | |
BE | 05.01.2011 | ||
CY | 05.01.2011 | ||
DK | 05.01.2011 | ||
EE | 05.01.2011 | ||
NL | 05.01.2011 | ||
PL | 05.01.2011 | ||
SI | 05.01.2011 | ||
BG | 05.04.2011 | ||
GR | 06.04.2011 | ||
ES | 16.04.2011 | ||
PT | 05.05.2011 | ||
Frühere [2011/40] | AT | 05.01.2011 | |
BE | 05.01.2011 | ||
CY | 05.01.2011 | ||
NL | 05.01.2011 | ||
PL | 05.01.2011 | ||
SI | 05.01.2011 | ||
BG | 05.04.2011 | ||
GR | 06.04.2011 | ||
ES | 16.04.2011 | ||
PT | 05.05.2011 | ||
Frühere [2011/37] | BE | 05.01.2011 | |
CY | 05.01.2011 | ||
PL | 05.01.2011 | ||
SI | 05.01.2011 | ||
BG | 05.04.2011 | ||
GR | 06.04.2011 | ||
ES | 16.04.2011 | ||
PT | 05.05.2011 | ||
Frühere [2011/35] | SI | 05.01.2011 | |
GR | 06.04.2011 | ||
ES | 16.04.2011 | ||
PT | 05.05.2011 | ||
Frühere [2011/33] | SI | 05.01.2011 | |
ES | 16.04.2011 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2002085531 (HERRMANN CHRISTOPH [DE], et al) [X] 1-10 * paragraph [0010] - paragraph [0011] * * paragraph [0025] - paragraph [0038] * * paragraph [0049] - paragraph [0053] *; | [X]US2002122400 (VAYANOS ALKINOOS [US], et al) [X] 1-10 * paragraph [0028] - paragraph [0048] * * paragraph [0101] - paragraph [0130] *; | [X]US6463071 (ARAUJO KENNETH [US], et al) [X] 1-10 * column 4, line 20 - line 63 * * column 7, line 45 - line 67 * * column 8, line 65 - column 10, line 23 *; | [A] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Radio Interface Protocol Architecture (3G TS 25.301 version 3.3.0)", 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT; TECHNICAL SPECIFICATION GROUP RADIO ACCESS NETWORK; RADIO INTERFACE PROTOCOL ARCHITECTURE (3G TS 25.301 VERSION 3.3.0), XX, XX, (199912), XP002164238 | vom Anmelder | IS88023 | US2002085531 | US2002122400 | US6463071 |