EP1868310 - Verfahren und Einrichtung zum Empfangen eines Datenblocks in einem Kommunikationssystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.02.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.03.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2017/14] |
Frühere [2007/51] | Für alle benannten Staaten QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego CA 92121-1714 / US | Erfinder | 01 /
Wei, Yongbin 12140 Brickellia Street San Diego CA 92129 / US | 02 /
Malladi, Durga 11983 Briarleaf Way San Diego CA 92128 / US | 03 /
Chen, Tao@c/o Qualcomm Inc. 5775 Morehouse Drive San Diego CA 92121-1714 / US | 04 /
Tiedemann, Edward G., Jr. 656 Barretts Mill Road Concord MA 01742 / US | [2017/14] |
Frühere [2008/16] | 01 /
Wei, Yongbin 12140 Brickellia Street San Diego CA 92129 / US | ||
02 /
Malladi, Durga 11983 Briarleaf Way San Diego CA 92128 / US | |||
03 /
Chen, Tao c/o Qualcomm Inc. 5775 Morehouse Drive San Diego CA 92121-1714 / US | |||
04 /
Tiedemann, Edward G., Jr. 656 Barretts Mill Road Concord MA 01742 / US | |||
Frühere [2007/51] | 01 /
Wei, Yongbin 12140 Brickellia Street San Diego CA 92129 / US | ||
02 /
Malladi, Durga 11983 Briarleaf Way San Diego CA 92128 / US | |||
03 /
Chen, Tao 5415 Harvest Run Drive San Diego CA 92130 / US | |||
04 /
Tiedemann, Edward G., Jr. 656 Barretts Mill Road Concord MA 01742 / US | Vertreter | Heselberger, Johannes Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2017/14] |
Frühere [2008/33] | Heselberger, Johannes Patent- und Rechtsanwälte Bardehle - Pagenberg - Dost Altenburg - Geissler Galileiplatz 1 81679 München / DE | ||
Frühere [2007/51] | Heselberger, Johannes Patent- und Rechtsanwälte Bardehle . Pagenberg . Dost . Altenburg . Geissler Galileiplatz 1 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07019632.4 | 16.10.2003 | [2007/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020419358P | 17.10.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 419358 P | US20030338162 | 07.01.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 338162 | [2007/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1868310 | Datum: | 19.12.2007 | Sprache: | EN | [2007/51] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1868310 | Datum: | 26.12.2007 | [2007/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1868310 | Datum: | 05.04.2017 | Sprache: | EN | [2017/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.11.2007 | Klassifikation | IPC: | H04L1/00, H03M13/00, H03M13/29, H03M13/35, // H04B1/707 | [2016/43] | CPC: |
H03M13/29 (EP);
H03M13/2903 (EP);
H03M13/35 (EP);
H03M13/6513 (EP);
H04L1/0006 (EP);
H04L1/0065 (EP);
|
Frühere IPC [2007/51] | H04L1/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/14] |
Frühere [2007/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Einrichtung zum Empfangen eines Datenblocks in einem Kommunikationssystem | [2007/51] | Englisch: | Method and apparatus for receiving a block of data in a communication system | [2007/51] | Französisch: | Procédé et dispositif pour recevoir un bloc de données dans un système de communication | [2007/51] | Prüfungsverfahren | 07.04.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/21] | 29.05.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.09.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.10.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.03.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.08.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.11.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.07.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.02.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.11.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.03.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.10.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.02.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.02.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.02.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP03809141.9 / EP1556982 | Teilanmeldung(en) | EP10179334.7 / EP2259471 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20030809141) , ist 27.10.2005 | Einspruch (Einsprüche) | 08.01.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 05.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 07.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 07.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 07.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 07.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.10.2003 | AT | 05.04.2017 | CY | 05.04.2017 | CZ | 05.04.2017 | DK | 05.04.2017 | EE | 05.04.2017 | ES | 05.04.2017 | FI | 05.04.2017 | IT | 05.04.2017 | MC | 05.04.2017 | NL | 05.04.2017 | PT | 05.04.2017 | RO | 05.04.2017 | SE | 05.04.2017 | SI | 05.04.2017 | SK | 05.04.2017 | TR | 05.04.2017 | BG | 05.07.2017 | GR | 06.07.2017 | IE | 16.10.2017 | LU | 16.10.2017 | BE | 31.10.2017 | CH | 31.10.2017 | LI | 31.10.2017 | [2020/27] |
Frühere [2020/15] | HU | 16.10.2003 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
TR | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IE | 16.10.2017 | ||
LU | 16.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 16.10.2003 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IE | 16.10.2017 | ||
LU | 16.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 16.10.2003 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IE | 16.10.2017 | ||
LU | 16.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Frühere [2018/45] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IE | 16.10.2017 | ||
LU | 16.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Frühere [2018/36] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
LU | 16.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
LU | 16.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Frühere [2018/30] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
Frühere [2018/25] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
Frühere [2018/09] | AT | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 05.04.2017 | |
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 05.04.2017 | |
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
Frühere [2017/48] | NL | 05.04.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO0044122 (ERICSSON INC [US]) [A] 1-8 * page 25, line 18 - page 26, line 7 ** figure 13 *; | [A]US2002004924 (KIM MIN-KOO [KR], et al) [A] 1-8 * abstract * * figure 5 *; | [A]EP1233564 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) [A] 1-8 * the whole document * | Prüfung | US5546399 | EP0942569 |