EP1923618 - Vorrichtung zur Verbindung zweier Objekte miteinander und Stuhl damit [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.08.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.08.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.09.2012 [2012/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Specmat Limited Street Court, Kingsland Leominster Herefordshire HR6 9QA / GB | [2008/21] | Erfinder | 01 /
Suddaby, Thomas Paul 1 Freemans Orchard Newent GL 18 1 TZ / GB | 02 /
Nelson, Sean Patrick 7 St. Andrews Crescent Sunningdale Park Wrexham LL13 9GY / GB | [2008/21] | Vertreter | Evens, Paul Jonathan, et al Maguire Boss 24 East Street St. Ives, Cambridgeshire PE27 5PD / GB | [N/P] |
Frühere [2008/42] | Evens, Paul Jonathan, et al Maguire Boss 24 East Street St. Ives Cambridge PE27 5PD / GB | ||
Frühere [2008/21] | Evens, Paul Jonathan, et al Maguire Boss 24 East Street St. Ives Cambridgeshire PE27 5PD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07020407.8 | 18.10.2007 | [2008/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20060022770 | 15.11.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0622770 | GB20070013992 | 18.07.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0713992 | [2008/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1923618 | Datum: | 21.05.2008 | Sprache: | EN | [2008/21] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1923618 | Datum: | 26.05.2010 | [2010/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.04.2010 | Klassifikation | IPC: | F16M13/02 | [2008/21] | CPC: |
F16M13/02 (EP,US);
A61G5/12 (EP,US);
A61G5/128 (EP,US);
F16M11/14 (EP,US);
A61G5/1075 (EP,US);
Y10T403/32975 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Verbindung zweier Objekte miteinander und Stuhl damit | [2008/21] | Englisch: | Apparatus for connecting together two objects and chair incorporating the same | [2008/21] | Französisch: | Appareil pour raccorder deux objets et chaise intégrant ledit appareil | [2008/21] | Prüfungsverfahren | 05.11.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.11.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/01] | 22.03.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.09.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.10.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.03.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/36] | 10.04.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2012/36] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.03.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4073537 (HAMMERSBURG DON D) [A] 10,12 * figures 1-9 *; | [A]US4989890 (LOCKARD WALTER G [US], et al) [A] 12* figure 6 *; | [XA]JP2006026140 (YUUKI TRADING KK) [X] 1-11,13,14 * abstract * [A] 12; | [X]US2006186295 (DITTMER JAY [US], et al) [X] 1-8 * figures 1-4 * | Prüfung | US6347776 | vom Anmelder | WO9426556 |