EP1923317 - Kunststoffpalette mit gleithemmend beschichteter Beladefläche [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.11.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.09.2012 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 17.10.2012 [2012/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schoeller Arca Systems GmbH Zugspitzstraße 15 82049 Pullach / DE | [2008/21] | Erfinder | 01 /
Vinke Jan Schuttingslaan 108 7881 XA Emmer-compascuum / NL | 02 /
Gielen Ludo Kanaalstraat 137 Leopoldsburg / BE | [2008/21] | Vertreter | Bockhorni & Brüntjen Partnerschaft Patentanwälte mbB Agnes-Bernauer-Straße 88 80687 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/21] | Bockhorni & Kollegen Elsenheimerstraße 49 80687 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07022139.5 | 14.11.2007 | [2008/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061054358 | 17.11.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006054358 | [2008/21] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1923317 | Datum: | 21.05.2008 | Sprache: | DE | [2008/21] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1923317 | Datum: | 18.06.2008 | [2008/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1923317 | Datum: | 13.01.2010 | Sprache: | DE | [2010/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.05.2008 | Klassifikation | IPC: | B65D19/18, B65D19/38 | [2008/21] | CPC: |
B65D19/0012 (EP);
B65D19/38 (EP);
B65D2519/00034 (EP);
B65D2519/00069 (EP);
B65D2519/00268 (EP);
B65D2519/00288 (EP);
B65D2519/00308 (EP);
B65D2519/00318 (EP);
B65D2519/00343 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kunststoffpalette mit gleithemmend beschichteter Beladefläche | [2008/21] | Englisch: | Plastic pallet with anti-slip coated loading surface | [2008/21] | Französisch: | Palette en matière synthétique avec surface de chargement munie d'un revêtement anti-glisse | [2008/21] | Prüfungsverfahren | 14.11.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/21] | 08.12.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.03.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.06.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.07.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.10.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.10.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.10.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 13.01.2010 | CZ | 13.01.2010 | DK | 13.01.2010 | EE | 13.01.2010 | FI | 13.01.2010 | IE | 13.01.2010 | LT | 13.01.2010 | LV | 13.01.2010 | MT | 13.01.2010 | RO | 13.01.2010 | SI | 13.01.2010 | SK | 13.01.2010 | BG | 13.04.2010 | GR | 14.04.2010 | IS | 13.05.2010 | PT | 13.05.2010 | HU | 14.07.2010 | [2012/42] |
Frühere [2012/05] | CY | 13.01.2010 | |
CZ | 13.01.2010 | ||
DK | 13.01.2010 | ||
EE | 13.01.2010 | ||
FI | 13.01.2010 | ||
IE | 13.01.2010 | ||
LT | 13.01.2010 | ||
LV | 13.01.2010 | ||
MT | 13.01.2010 | ||
RO | 13.01.2010 | ||
SI | 13.01.2010 | ||
SK | 13.01.2010 | ||
BG | 13.04.2010 | ||
GR | 14.04.2010 | ||
IS | 13.05.2010 | ||
PT | 13.05.2010 | ||
Frühere [2011/19] | CY | 13.01.2010 | |
CZ | 13.01.2010 | ||
DK | 13.01.2010 | ||
EE | 13.01.2010 | ||
FI | 13.01.2010 | ||
IE | 13.01.2010 | ||
LT | 13.01.2010 | ||
LV | 13.01.2010 | ||
RO | 13.01.2010 | ||
SI | 13.01.2010 | ||
SK | 13.01.2010 | ||
BG | 13.04.2010 | ||
GR | 14.04.2010 | ||
IS | 13.05.2010 | ||
PT | 13.05.2010 | ||
Frühere [2011/06] | CY | 13.01.2010 | |
CZ | 13.01.2010 | ||
EE | 13.01.2010 | ||
FI | 13.01.2010 | ||
IE | 13.01.2010 | ||
LT | 13.01.2010 | ||
LV | 13.01.2010 | ||
RO | 13.01.2010 | ||
SI | 13.01.2010 | ||
SK | 13.01.2010 | ||
BG | 13.04.2010 | ||
GR | 14.04.2010 | ||
IS | 13.05.2010 | ||
PT | 13.05.2010 | ||
Frühere [2010/42] | FI | 13.01.2010 | |
LT | 13.01.2010 | ||
LV | 13.01.2010 | ||
SI | 13.01.2010 | ||
IS | 13.05.2010 | ||
PT | 13.05.2010 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1414638 (KURODA S) [A] 1,3,7* page 1, lines 51-72; figures 3,4 *; | [A]US3938818 (STUDENY HERMANN, et al) [A] 1-3,5,6 * abstract * * column 1, line 21 - column 3, line 4 *; | [XY]GB1512450 (MITSUBISHI CHEM IND [JP]) [X] 1,6 * page 2, lines 15-30; figure -- * * page 3, lines 66-75 * * page 4, lines 20-52 * [Y] 4; | [DXY]DE19522000 (MUELLER FORMENBAU GMBH [DE]) [DX] 9,10 * abstract * * column 2, lines 17-49; figure -- * * column 3, line 58 - column 4, line 15 * [Y] 4; | [A]EP1302404 (DAINIPPON INK & CHEMICALS [JP]) [A] 1-8 * paragraphs [0036] , [0037]; figures 1,2,9,15 *; | [X]US2005145143 (MOORE ROY E JR [US], et al) [X] 1-3,6 * paragraphs [0049] , [0050] , [0055]; figure -- *; | [XA]EP1637463 (LANZ ANLIKER AG [CH]) [X] 1,2,5-8 * abstract * * paragraphs [0019] - [0022] - [0034] * [A] 9,10; | [A]US2006254477 (MOORE ROY E JR [US], et al) [A] 1-8 * the whole document * | vom Anmelder | GB1512450 | DE19522000 |