EP1883136 - Kombinierte Kabelführungs-/Klemmvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 14.12.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.12.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.01.2013 [2013/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Necto Group S.r.l. Via Lago Maggiore, 43 36077 Altavilla (VI) / IT | [2008/05] | Erfinder | 01 /
Pizzi, Giordano Via Solari, 9 20144 Milano / IT | [2008/05] | Vertreter | Raimondi, Margherita, et al Dott. Ing. Prof. Alfredo Raimondi S.r.l. Piazzale Cadorna, 15 20123 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2008/05] | Raimondi, Margherita, et al Dott. Ing. Prof. Alfredo Raimondi S.r.l., Piazzale Cadorna, 15 20123 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07075561.6 | 05.07.2007 | [2008/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2006MI01497 | 28.07.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT MI20061497 | [2008/05] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1883136 | Datum: | 30.01.2008 | Sprache: | EN | [2008/05] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1883136 | Datum: | 16.04.2008 | [2008/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.03.2008 | Klassifikation | IPC: | H01R13/58, H01R13/74 | [2008/16] | CPC: |
H01R13/5812 (EP,US);
H01R13/745 (EP,US)
|
Frühere IPC [2008/05] | H01R13/58 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kombinierte Kabelführungs-/Klemmvorrichtung | [2008/05] | Englisch: | Combined cable guiding/clamping device | [2008/05] | Französisch: | Dispositif de fixation/guidage de câble combiné | [2008/05] | Prüfungsverfahren | 14.10.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.10.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/48] | 17.12.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.04.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.02.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.07.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/03] | 14.08.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/03] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.12.2009 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2012 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]FR2259462 (TECHNILEC SARL [FR]) [Y] 7-24 * page 3, line 10 - page 4, line 27; figures 1,2 *; | [XY]FR2529024 (DOMAR SA [ES]) [X] 1 * page 3, line 3 - page 4, line 22; figures 1-12 * [Y] 2-30; | [Y]FR2637740 (SIMON HANS [DE]) [Y] 2-6,25-30 * page 5, line 21 - page 6, line 17; figures 4-6 * * abstract *; | [A]GB2342508 (R W DATA LTD [GB]) [A] 21 * page 7, line 18 - line 20; figure 8 *; | [A]US2006148302 (PATEL SATISH I [US], et al) [A] 13 * paragraph [0023] - paragraph [0024]; figures 7,9 *; | [XP]EP1798821 (MBM ELETTRONICA S R L [IT]) [XP] 1-30* the whole document * | vom Anmelder | FR2259024 | IT1317965 |