EP1827017 - Verfahren und Vorrichtung zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Multimediadaten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.11.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.11.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.12.2011 [2011/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-Dong Yeongtong-Gu Suwon-si, Gyeonggi-Do / KR | [N/P] |
Frühere [2007/35] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-Dong Yeongtong-Gu Suwon-si, Gyeonggi-Do / KR | Erfinder | 01 /
Song, Sun-woo 104-605 Garak 3-cha Ssangyong Sweet dot Home Apt. Seoul / KR | 02 /
Jang, Yon-hee 1002-10 Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [2007/35] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/23] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2008/21] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2007/35] | Zimmer, Franz-Josef Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07102662.9 | 19.02.2007 | [2007/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20060054530 | 16.06.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20060054530 | US20060775319P | 22.02.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 775319 P | [2007/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1827017 | Datum: | 29.08.2007 | Sprache: | EN | [2007/35] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1827017 | Datum: | 08.12.2010 | [2010/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.11.2010 | Klassifikation | IPC: | H04N5/77, H04N5/85, H04N5/907 | [2010/33] | CPC: |
H04N5/772 (EP,US);
G11B20/10 (KR);
G11B27/034 (EP,US);
G11B27/105 (EP,US);
G11B27/34 (EP,US);
H04N21/4223 (EP,US);
H04N21/4325 (EP,US);
H04N21/482 (EP,US);
H04N23/631 (EP,US);
H04N23/634 (EP,US);
H04N23/667 (EP,US);
H04N5/85 (EP,US);
H04N5/907 (EP,US);
H04N9/8042 (EP,US);
H04N5/765 (EP,US);
H04N5/775 (EP,US);
H04N9/7921 (EP,US);
H04N9/8047 (EP,US);
H04N9/8063 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2007/35] | H04N5/77 | Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2011/33] |
Frühere [2007/35] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Multimediadaten | [2007/35] | Englisch: | Method and apparatus for recording and reproducing multimedia data | [2007/35] | Französisch: | Procédé et appareil d'enregistrement et de lecture de données multimédia | [2007/35] | Prüfungsverfahren | 19.02.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/35] | 09.06.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/49] | 15.07.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2011/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2004013413 (TANAKA HIROKI [JP], et al) [X] 1-5,8,9,12 * paragraph [0036] - paragraph [0038] * * paragraph [0040] - paragraph [0041] * * paragraph [0045] * [I] 10,11; | [I]EP1411717 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [I] 1-5,8-12 * paragraph [0019]; figures 1, 2 *; | [XI]US2005146623 (JUEN MASAHIRO [JP]) [X] 1-3 * paragraph [0113] - paragraph [0114]; figures 15, 16 *[I] 4,5,8-12 |